|
|
2007-01-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1999-06-07 - 2010-10-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 18/1, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1998-01-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 72, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2004-01-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 77
|
|
|
|
1992-12-28 - 2018-06-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86/1, ap.(of.) 207
|
|
|
|
2010-02-04 - 2014-05-12
Donduşeni, Tîrnova
|
|
|
|
2002-02-11 - 2008-12-11
Ialoveni, str. Dragomirna, 12
|
|
|
|
2011-12-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 62/1
|
|
|
|
2009-01-29 - 2019-11-26
Donduşeni, str. Kosmodemianskaia Z., 6, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1997-08-14 - 2001-01-16
Rezina, str. 27 August, 3
|
|
|
|
1995-07-04 - 2019-11-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 107
|
|
|
|
1995-10-24
Bălţi, str. Arţarilor, 8
|
|
|
|
2006-11-09 - 2018-05-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Turna-Sokaa, 56
|
|
|
|
1997-07-09 - 2022-02-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 98
|
|
|
|
1997-09-16 - 2008-10-16
Făleşti, Albineţul Vechi
|
|
|
|
1994-04-25
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 11, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2011-11-28 - 2020-10-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/3, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2003-08-19
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 21/A
|
|
|
|
1993-07-08
Bălţi, Elizaveta, str. Ştefan cel Mare
|
|
|
|
1993-07-29 - 2022-02-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 703
|
|
|
|
2006-11-20
mun. Chişinău, Budeşti
|
|
|
|
2012-01-02 - 2019-07-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47/2, ap.(of.) 142
|
|
|
|
2005-08-09 - 2008-06-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 82
|
|
|
|
2002-04-05 - 2009-10-13
Bălţi, str. Larisa bd., 6, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2005-11-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2001-09-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 35/2, ap.(of.) 61
|
|
|
|
2013-04-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 34/5, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1999-11-24 - 2007-03-21
Cahul, str. Donici A., 50
|
|
|
|
2003-04-30 - 2020-10-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 34, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1998-08-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84, ap.(of.) 79
|
|
|
|
1992-12-28 - 2020-02-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45
|
|
|
|
1993-02-09 - 2019-07-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 161/26, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2000-04-07 - 2015-07-08
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
1997-11-21
Briceni, Cotiujeni
|
|
|
|
1996-11-29
Briceni, Larga
|
|