|
|
2003-03-11
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 86
|
|
|
|
2004-03-31 - 2023-08-01
Bălţi, str. Victoriei, 88
|
|
|
|
2000-02-15 - 2023-07-31
Floreşti, str. 31 August, 59
|
|
|
|
2005-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 128/A, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2006-07-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/7, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-01-09 - 2020-11-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) of.44
|
|
|
|
1999-09-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Industrială, 40
|
|
|
|
2007-10-02
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31
|
|
|
|
2007-11-23 - 2012-08-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 33, ap.(of.) 204
|
|
|
|
2008-01-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1/A
|
|
|
|
2008-04-23 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 89
|
|
|
|
2008-08-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 124
|
|
|
|
2008-11-26 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 125/1
|
|
|
|
2007-11-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 136
|
|
|
|
2008-01-28 - 2021-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1A
|
|
|
|
1992-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 12
|
|
|
|
1998-06-17
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 202
|
|
|
|
2009-07-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 17
|
|
|
|
2010-04-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 63, ap.(of.) E
|
|
|
|
2009-09-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 63
|
|
|
|
2010-07-02 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 31, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2010-09-03
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Kogălniceanu Mihail, 24
|
|
|
|
2010-09-29 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 33
|
|
|
|
2010-12-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghioceilor, 1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2011-12-08
Edineţ, Goleni
|
|
|
|
2011-05-13 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 57/1, ap.(of.) 422
|
|
|
|
2011-05-13 - 2020-05-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 57/1
|
|
|
|
2012-05-18 - 2022-12-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/4, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2011-06-01 - 2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 18, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2011-06-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 66
|
|
|
|
2011-06-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 319
|
|
|
|
2011-06-29 - 2014-07-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Primar Gherman Pântea, 42
|
|
|
|
2011-06-27 - 2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 36/2
|
|
|
|
2011-07-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 97/1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2011-07-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/2, ap.(of.) 78
|
|