|
|
2013-07-23 - 2019-12-13
Ştefan Vodă, Palanca, str. Cetatea Albă, 12
|
|
|
|
2014-12-11 - 2019-12-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 98/1, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2012-10-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1, ap.(of.) 1k
|
|
|
|
2002-05-20 - 2019-05-21
Briceni, Larga
|
|
|
|
2011-12-29
Cimişlia, Ialpujeni
|
|
|
|
2007-12-05 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/3, ap.(of.) 76
|
|
|
|
2002-04-04 - 2015-10-06
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/1, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1998-09-09 - 2009-10-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 56, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2010-03-03 - 2019-12-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 5
|
|
|
|
2006-04-20 - 2019-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65
|
|
|
|
2010-10-19 - 2019-12-16
Edineţ, str. Lazo S., 119
|
|
|
|
2014-08-14 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2012-03-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 9, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2011-11-03 - 2019-12-18
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 31, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2014-04-24 - 2019-12-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 14, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2005-04-06 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/2, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2002-11-14 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 16/1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2006-01-16 - 2021-03-22
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Frunze M., 39
|
|
|
|
1994-04-22
Ungheni, str. Bănulescu-Bodoni G., 19
|
|
|
|
2010-11-08 - 2020-02-26
Căuşeni, str. 31 August, 83
|
|
|
|
2006-11-21 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 6/2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-06-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 11/3A, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2012-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2007-07-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 38, ap.(of.) et.5,7
|
|
|
|
2006-03-23 - 2019-12-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dorobanţi, 8
|
|
|
|
2012-01-10 - 2019-12-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 100/2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2008-06-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 75
|
|
|
|
2006-07-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 59/1, ap.(of.) 97
|
|
|
|
2011-02-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 53, ap.(of.) 182
|
|
|
|
2012-03-27 - 2021-03-19
Bălţi, str. Puşkin A., 27, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2012-08-30
Hînceşti, Cărpineni, str. Alexandru cel Bun, 5
|
|
|
|
2014-10-23 - 2019-12-20
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Mira, 28
|
|
|
|
2009-09-16 - 2020-12-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Millo Matei, 19/5, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2001-10-15 - 2020-12-17
Ialoveni, str. Codru, 5
|
|
|
|
2001-09-03 - 2019-12-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 9/A, ap.(of.) 41
|
|