Consultation activities for business and management
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-08-29 - 2018-01-11
Ocniţa, Grinăuţi-Moldova |
||
Administrator |
2011-07-20 - 2018-01-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dimitrov, 8 |
||
Administrator |
2003-06-25
Edineţ, Bădragii Noi |
||
Administrator |
1992-12-21
Briceni, str. Eminescu Mihai, 71, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2002-06-21
Edineţ, Oneşti |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
2000-04-25
Edineţ, str. Independenţei, 116 |
||
Administrator |
1997-05-06 - 2009-05-26
Briceni, Tabani |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2006-09-07 - 2020-08-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 13/1 |
||
Administrator |
1998-12-03
Donduşeni, str. Puşkin A., 5/3 |
||
Administrator |
2009-03-18 - 2019-07-16
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 7, ap.(of.) 8 |
||
Lichidator Administrator |
2012-12-19 - 2019-07-16
mun. Chişinău, Băcioi, str. Cosmonauţilor, 19 |
||
Administrator |
1992-08-21 - 2020-11-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 77/A |
||
Administrator |
2008-09-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Anestiade N., 3, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2012-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 44/3, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2006-08-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Porumbrele, 48 |
||
Administrator |
2012-04-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cireşilor, 70 |
||
Administrator |
2002-04-01 - 2020-11-13
Floreşti, str. Alexandru cel Bun, 23 |
||
Administrator |
1999-09-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Căluşari, 65 |
||
Administrator |
2009-07-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 11, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
2007-01-23
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
1996-05-08
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 5, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2013-03-18 - 2019-11-28
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2015-03-02 - 2019-11-28
Rîşcani, Pociumbăuţi |
||
Administrator |
2014-08-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 88 |
||
Administrator |
2010-12-01 - 2016-09-09
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1994-05-20 - 2018-12-12
Sîngerei, str. Cibotari Maria, 7/4 |
||
Administrator |
2013-03-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Coşbuc G., 22, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2008-04-02 - 2018-12-12
Făleşti, str. Bălţului, 17, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2013-01-11 - 2018-06-12
mun. Chişinău, Bîc, str. Prieteniei, 16/A |
||
Administrator |
2009-11-26 - 2019-07-17
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2013-03-18 - 2013-07-24
Străşeni, Lozova, str. Dumbrăviţa, 43 |
||
Administrator |
1998-12-03 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nucarilor, 2 |
||
Administrator |
1997-12-23 - 2006-10-13
Rezina, str. 27 August, 1/A |
||
Administrator |
2003-04-16
Orhei, str. Asachi Gh., 2 |
||
Administrator |
2001-12-27
Şoldăneşti, str. Regiei, 20 |