|
|
2002-08-24 - 2006-04-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 54, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2006-12-18
Drochia, Ţarigrad
|
|
|
|
1998-06-03 - 2011-03-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 124
|
|
|
|
2005-10-11
Bălţi, str. Decebal, 126, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2005-04-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 23
|
|
|
|
2002-09-09 - 2009-01-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 27, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2001-10-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 3/2, ap.(of.) 98
|
|
|
|
2001-10-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 11
|
|
|
|
2002-07-10 - 2008-12-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 20, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2000-09-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 61, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1997-07-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dâmbului, 26/a
|
|
|
|
2001-04-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 11, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2002-03-27 - 2007-10-11
Dubăsari, Ustia
|
|
|
|
1992-09-30
Anenii Noi, str. Zorile, 9
|
|
|
|
2003-03-18
Străşeni, Roşcani
|
|
|
|
2006-04-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 7/3, ap.(of.) 2 A
|
|
|
|
2007-03-22 - 2019-06-17
Bălţi, str. Pokrîşkin Alexandr, 20/A
|
|
|
|
2014-02-20 - 2019-06-17
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Ştefan cel Mare, 19
|
|
|
|
2007-07-17 - 2021-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 10
|
|
|
|
1993-10-07
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 35
|
|
|
|
2005-12-20 - 2014-05-30
Briceni, Grimăncăuţi
|
|
|
|
2011-06-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/4, ap.(of.) 97
|
|
|
|
2010-02-19 - 2021-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 240, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1995-08-07 - 2010-05-26
Bălţi, str. Strîi, 13/A
|
|
|
|
2002-06-19
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 133
|
|
|
|
2000-10-04
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 100, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1997-09-16 - 2008-10-16
Făleşti, Albineţul Vechi
|
|
|
|
1994-10-20
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 5/A, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1992-09-30
Drochia, str. Testemiţeanu N., 47
|
|
|
|
2007-06-07 - 2019-02-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/4, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2012-10-29 - 2017-03-07
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 let Octeabrea, 114/A
|
|
|
|
2007-11-12 - 2020-08-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/3, ap.(of.) 175
|
|
|
|
1998-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M. bd., 40, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1996-11-07 - 2020-02-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 20
|
|
|
|
2002-01-29 - 2009-12-12
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 22, ap.(of.) 13
|
|