|
|
2004-08-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 800/Z, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2009-12-10 - 2017-12-13
Străşeni, Căpriana
|
|
|
|
2015-03-06
mun. Chişinău, Durleşti, str. Brâncoveanu Constantin, 6
|
|
|
|
2010-03-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 10A, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2009-05-08 - 2020-02-04
Ialoveni, str. Iachir I., 12, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2008-12-30 - 2024-07-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 162
|
|
|
|
2015-03-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 27/2, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2007-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 60, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2015-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 60/2
|
|
|
|
2013-07-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 11
|
|
|
|
2004-06-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 18, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2013-10-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 33/1, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2009-07-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 17/1, ap.(of.) 44
|
|
|
|
1997-01-15
Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 42
|
|
|
|
2010-11-11
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 93
|
|
|
|
2015-03-16
Bender, str. 40 let Pobedî, 14, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2009-09-23
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Salcîmilor, 46A
|
|
|
|
2012-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 38, ap.(of.) 187
|
|
|
|
2012-10-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2005-01-23 - 2020-04-03
Orhei, Chiperceni
|
|
|
|
1999-08-19 - 2019-11-19
Drochia, str. Vieru Igor, 28/1
|
|
|
|
2011-09-09 - 2020-10-09
Bălţi, str. Puiu Visarion, 6
|
|
|
|
2014-12-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15/1, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2013-05-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Soltîs Ion, 63
|
|
|
|
1993-06-04 - 2000-12-20
Drochia, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2005-12-01 - 2019-11-20
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Cantemir D., 63
|
|
|
|
1997-10-28 - 2011-08-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 1
|
|
|
|
2004-11-09 - 2019-05-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 31
|
|
|
|
2012-11-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 100
|
|
|
|
1995-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 33, ap.(of.) 512
|
|
|
|
1998-03-02 - 2020-04-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 26
|
|
|
|
2009-08-03 - 2016-02-12
Ocniţa, Lencăuţi
|
|
|
|
1996-10-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 5
|
|
|
|
1997-01-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 51A
|
|
|
|
1997-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7
|
|