|
|
2009-02-09 - 2017-12-05
Edineţ, str. Stamati, 3
|
|
|
|
1993-11-02 - 2018-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Melestiu, 9
|
|
|
|
2006-08-24 - 2017-09-12
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2006-12-19 - 2009-10-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 40/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2014-02-19 - 2020-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 40/1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2014-02-27 - 2020-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 146/A, ap.(of.) 67A
|
|
|
|
1993-01-11 - 2017-09-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Melestiu, 7
|
|
|
|
1993-11-17 - 2017-09-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 1
|
|
|
|
2005-12-15 - 2009-06-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 9, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-06-06 - 2021-10-28
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Alecsandri Vasile, 22
|
|
|
|
2008-02-27 - 2009-07-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 4/2, ap.(of.) CёM
|
|
|
|
1997-10-22 - 1999-09-15
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 195, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1996-12-12 - 2019-07-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 17, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1992-05-13 - 2019-07-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 85, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1993-12-06 - 2017-12-08
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1993-12-29 - 2018-05-31
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 7, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1992-10-05 - 2024-08-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Tricolorului, 37, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2010-02-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Stroescu V., 16/A
|
|
|
|
1992-08-10 - 2024-08-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 46/R, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1992-09-25 - 2017-09-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 82
|
|
|
|
1995-07-21 - 2017-09-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 19, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2012-03-23 - 2024-01-04
Orhei, Cucuruzenii de Sus
|
|
|
|
1996-11-19 - 2017-09-13
Bender, str. Comunisticescaia, 197, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2011-04-11 - 2019-11-13
mun. Chişinău, Cricova, str. Tineretului, 16, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2008-04-01
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Miciurin
|
|
|
|
1992-09-03 - 2018-11-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 33, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2011-06-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 106
|
|
|
|
1999-09-30 - 2018-01-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 11/3, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2008-05-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 60/1, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2014-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 61, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2000-08-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 162
|
|
|
|
2013-03-18 - 2019-04-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 4/2, ap.(of.) căm.
|
|
|
|
2008-06-18 - 2010-01-22
Teleneşti, str. Ion Vodă, 15, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2014-10-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sihastrului, 90, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2007-01-30 - 2008-12-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12, ap.(of.) 132
|
|