|
|
2001-09-06
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 62
|
|
|
|
1993-10-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 15
|
|
|
|
2014-08-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1
|
|
|
|
1994-04-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9/2, ap.(of.) 166
|
|
|
|
1994-09-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/1, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1994-11-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 22, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2013-06-19 - 2020-01-30
Slobozia, Parcani, str. Miciurin, 155
|
|
|
|
1996-02-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 21/1, ap.(of.) 116
|
|
|
|
1996-11-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1997-01-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2011-03-15 - 2012-12-12
mun. Chişinău, Truşeni, str. Ureche Gr., 24
|
|
|
|
1999-11-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2, ap.(of.) 175
|
|
|
|
2009-02-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 2, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2008-07-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 62/A
|
|
|
|
1995-07-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici Alexei, 84/1
|
|
|
|
2002-02-25
Ialoveni, Dănceni
|
|
|
|
2008-07-22 - 2021-02-03
mun. Chişinău, Vatra, str. Eminescu Mihai, 21/2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1992-12-29 - 2017-12-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tudor Gheorghe, 3
|
|
|
|
1993-05-04 - 2017-12-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ţirilson Rabbi, 8
|
|
|
|
2000-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 19
|
|
|
|
2008-12-12 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 92/1, ap.(of.) 77
|
|
|
|
2008-12-19 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 59, ap.(of.) 141
|
|
|
|
2012-06-15 - 2015-04-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Bulboaca, 24
|
|
|
|
2014-04-07
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-03-23 - 2018-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 122
|
|
|
|
2009-01-15 - 2017-12-06
Cahul, str. Sanatoriului, 22, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2014-07-18 - 2020-01-30
Hînceşti, str. Malarciuc G., 8, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-03-18 - 2011-05-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 59, ap.(of.) 187
|
|
|
|
1993-09-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2009-02-17 - 2019-05-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 62/3
|
|
|
|
2008-02-11 - 2019-04-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 4/1, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1992-10-09 - 2017-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 36, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1994-09-05 - 2017-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2/3, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1995-10-26 - 2003-11-26
Donduşeni, Tîrnova
|
|
|
|
1993-11-04 - 2017-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Garoafelor, 9
|
|