Renting of own real estate
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2011-01-28 - 2019-10-11
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 25 |
||
Administrator |
2004-02-25
Bălţi, str. Independenţei, 33 |
||
Administrator |
1995-11-08 - 2020-02-21
Bălţi, str. Porumbescu Ciprian, 52, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2006-11-09
Bălţi, str. Decebal, 124 |
||
Lichidator Administrator |
2010-07-29 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 61, ap.(of.) 322 |
||
Administrator |
2008-04-30
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1997-02-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/4, ap.(of.) 37 A |
||
Administrator |
1998-01-27 - 2023-11-30
Bălţi, str. Lvov str-la, 11 |
||
Administrator |
2012-06-20 - 2019-10-15
Ialoveni, str. Zarzăr Veniamin, 79 |
||
Administrator |
2003-05-21 - 2024-04-22
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 107, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
2006-09-20 - 2020-02-18
Nisporeni, str. Chişinăului, 2 |
||
Administrator |
2005-01-25 - 2022-03-23
Rîşcani, str. Independenţei, 21, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1997-11-27 - 2020-01-17
Briceni, str. Cantemir D., 21 |
||
Administrator |
1998-05-19 - 2020-01-17
Briceni, str. Uzinelor, 6 |
||
Administrator |
2011-10-05 - 2020-02-24
Căuşeni, Chircăieşti, str. Căilor Ferate, 46 |
||
Administrator |
2014-10-06 - 2022-03-23
Bălţi, str. Decebal, 130 |
||
Administrator |
2004-04-20
Briceni, str. Eminescu Mihai, 17/C |
||
Administrator |
2007-11-14 - 2020-12-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 35/3, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2007-11-26 - 2020-12-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 167/1 |
||
Administrator |
2007-11-28 - 2020-12-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 1/A |
||
Administrator |
2009-03-12 - 2019-12-05
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
2010-10-06
Bălţi, str. Strîi, 17 |
||
Administrator Lichidator |
2008-03-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 60/1 |
||
Administrator |
2011-08-16
Bălţi, str. Arţarilor, 20/A |
||
2007-08-14 - 2009-02-03
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 15, ap.(of.) 37 |
|||
Lichidator Administrator |
1995-12-13 - 2017-03-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 88 |
||
Administrator |
1998-11-05 - 2019-12-09
Făleşti, str. Bălţului, 9 |
||
Administrator |
1997-04-23 - 2019-12-09
Făleşti, str. Bălţului, 11 |
||
Administrator |
2007-03-06 - 2022-03-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
2007-04-24 - 2022-03-23
Rîşcani, Corlăteni, str. Tineretului, 114 |
||
Administrator |
2008-11-19 - 2022-03-24
Rîşcani, str. Pescarilor, 20 |
||
Administrator |
2003-09-02 - 2017-12-14
Căuşeni, Tocuz, str. Lazo S., 15 |
||
Administrator |
2008-02-20 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 78/2 |
||
Administrator |
2009-10-19 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 96, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2013-07-05
Floreşti, Gura Camencii |