|
|
2007-10-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 23A, ap.(of.) 416
|
|
|
|
2012-04-19
Rezina, str. Viitorului, 1
|
|
|
|
2002-10-21 - 2021-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Scoreni, 15
|
|
|
|
2007-12-14
Sîngerei, Coşcodeni
|
|
|
|
2008-04-22 - 2016-06-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7/1
|
|
|
|
2008-06-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ceachir M., 7
|
|
|
|
2008-09-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1/A
|
|
|
|
2010-06-08
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
2013-01-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 16, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-12-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 15
|
|
|
|
2013-01-04 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 16, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2013-01-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 16, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2013-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 43, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2013-03-06 - 2022-04-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 43, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2013-03-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 2, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2013-03-14 - 2020-12-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 36
|
|
|
|
2013-03-22 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/1, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2009-07-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 46, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-03-24
Ialoveni, str. Cristea Alexandru, 28
|
|
|
|
2001-11-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 63
|
|
|
|
2007-11-05
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici Alexei, 39
|
|
|
|
2006-12-08 - 2014-04-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 36, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2007-04-18 - 2014-02-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 60/2
|
|
|
|
1995-05-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 3
|
|
|
|
2008-02-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 28, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2008-03-28 - 2016-03-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 59, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2011-03-31 - 2021-02-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22
|
|
|
|
2007-12-04
Taraclia, Cealîc, str. Suvorov Alexandr, 83, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-05-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 134
|
|
|
|
2013-05-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 17/2, ap.(of.) 515A
|
|
|
|
2013-04-25 - 2020-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 44
|
|
|
|
2013-05-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2013-12-30
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cernîşevschi, 34
|
|
|
|
2013-06-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 33, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2014-03-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65, ap.(of.) 410
|
|