|
|
2008-09-15 - 2011-07-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 78
|
|
|
|
2009-05-20 - 2014-06-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1/1
|
|
|
|
2009-07-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2015-01-05 - 2023-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2009-08-05 - 2013-08-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 89
|
|
|
|
2006-05-22
Cahul, str. Victoriei bd., 2G/3
|
|
|
|
2009-06-30
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
1998-04-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Lunca Bâcului, 28
|
|
|
|
2007-07-02 - 2022-07-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 27, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-09-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Renaşterii Naţionale bd., 14, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2007-07-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 66/1, ap.(of.) 2A
|
|
|
|
2007-04-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Tofan Gheorghe, 6, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2008-10-02 - 2019-01-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 57, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2009-03-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 89, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2008-02-05 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 190/1
|
|
|
|
2011-01-11 - 2022-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/7
|
|
|
|
2011-09-06
Anenii Noi, Zolotievca
|
|
|
|
2011-12-02
mun. Chişinău, Codru, str. Grenoble, 176
|
|
|
|
2008-10-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 12
|
|
|
|
2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 63/6
|
|
|
|
2009-11-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 63
|
|
|
|
2009-11-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 17
|
|
|
|
2009-11-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 108/2, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2009-12-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 60/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2008-03-14 - 2023-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 210B
|
|
|
|
2001-06-22 - 2023-07-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Hânceşti şos., 142
|
|
|
|
2006-04-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/1, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2010-02-09
mun. Chişinău, Durleşti, str. Florilor, 19
|
|
|
|
2006-02-17 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 16
|
|
|
|
2006-11-10
mun. Chişinău, Brăila, str. Doina, 1
|
|
|
|
2006-11-27 - 2021-02-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65, ap.(of.) 400
|
|
|
|
2006-10-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 37, ap.(of.) 206
|
|
|
|
2007-07-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65, ap.(of.) 408
|
|
|
|
2007-12-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 16, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2001-11-05 - 2023-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 29, ap.(of.) 1
|
|