|
|
2013-10-02 - 2015-09-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 139, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2014-05-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 16, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-03-01 - 2016-01-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73, ap.(of.) 115C
|
|
|
|
2013-09-13 - 2016-02-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 32, ap.(of.) 115
|
|
|
|
2014-10-06
Ialoveni, str. Cristea Alexandru, 28
|
|
|
|
2007-08-28 - 2021-04-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 42
|
|
|
|
2014-11-19 - 2022-12-09
Teleneşti, Mîndreşti, str. Budionnîi, 9
|
|
|
|
2011-09-20 - 2021-04-12
Căuşeni, str. Păcii, 31
|
|
|
|
2015-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 68/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2012-03-07
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 18
|
|
|
|
2015-02-24 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84, ap.(of.) 221A
|
|
|
|
2013-10-31 - 2022-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 44/1
|
|
|
|
2014-06-18 - 2022-05-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 38/1, ap.(of.) 117
|
|
|
|
2004-10-18 - 2022-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 58, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2002-04-08 - 2021-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 26
|
|
|
|
2009-10-29 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ioana Radu, 21
|
|
|
|
2011-05-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 58
|
|
|
|
2008-05-16 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 7/1, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2005-10-25
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 81
|
|
|
|
2006-12-21 - 2014-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 2, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2013-02-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Biruinţei, 14
|
|
|
|
2013-03-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Comsomolului, 6
|
|
|
|
2014-04-17 - 2022-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 105/2, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2008-08-11
Rîşcani, Costeşti, str. Solidarităţii, 1
|
|
|
|
2005-04-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 24
|
|
|
|
2008-04-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 2/4, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2011-11-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 6, ap.(of.) 17B
|
|
|
|
2008-09-03
Ştefan Vodă, Purcari
|
|
|
|
2014-08-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Truşeni, 11
|
|
|
|
1997-06-19 - 2022-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 53/2, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2012-03-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 3/2, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1993-12-21 - 2022-06-09
Cahul, Chioselia Mare
|
|
|
|
2012-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 88
|
|
|
|
1993-04-23 - 2022-06-20
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 7, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1995-05-22 - 2023-04-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 120
|
|