|
|
1992-05-20 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 13
|
|
|
|
1998-02-25 - 2005-04-23
Basarabeasca, Abaclia
|
|
|
|
2013-07-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 795
|
|
|
|
1997-08-28 - 2021-06-28
mun. Chişinău, Făureşti
|
|
|
|
1993-02-22 - 2022-05-17
Sîngerei, str. Cibotari Maria, 7, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-01-24 - 2005-05-16
Hînceşti, Oneşti
|
|
|
|
1999-01-13
Cahul, str. Viteazul Mihai, 41, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2001-05-04 - 2022-05-17
Donduşeni, Baraboi
|
|
|
|
1996-06-11 - 2022-05-18
Leova, str. Marinescu Al., 13
|
|
|
|
1994-02-08 - 1995-12-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 35, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-06-06 - 2022-05-17
Ştefan Vodă, Copceac, str. Cotovschi, 64
|
|
|
|
1999-09-23 - 2022-05-17
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 21
|
|
|
|
1996-12-19 - 2022-06-15
Străşeni, Cojuşna, str. Alexandru cel Bun, 7
|
|
|
|
2004-03-31
Căuşeni, Pervomaisc
|
|
|
|
1999-11-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gheorghe, 81
|
|
|
|
2015-02-10 - 2022-05-20
Ialoveni, str. Codru, 17
|
|
|
MAZUR ANNA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2007-06-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 6
|
|
|
|
2015-01-12
Ialoveni, Răzeni
|
|
|
|
2009-10-27
Cahul, Zîrneşti
|
|
|
|
1992-01-29
Căuşeni, Copanca, str. Alexandru cel Bun, 120
|
|
|
|
1996-01-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Buiucani, 3, ap.(of.) 59
|
|
|
|
1998-01-13 - 2022-05-25
Cahul, str. Rumeanţev P., 31, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1997-02-11
mun. Chişinău, Truşeni
|
|
|
|
1997-04-22 - 2022-05-25
mun. Chişinău, Băcioi, str. Gagarin Iu., 38
|
|
|
|
1996-07-31
mun. Chişinău, Truşeni, str. Madan Gheorghe, 29
|
|
|
|
1999-04-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 4, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1995-10-04 - 2022-05-25
Bălţi, str. Strîi, 7, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2001-07-13 - 2022-05-23
Orhei, Cucuruzeni
|
|
|
|
1996-09-12 - 2022-05-26
Cahul, Burlăceni
|
|
|
|
1994-01-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 59/1, ap.(of.) 151
|
|
|
|
1996-07-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 184, ap.(of.) 180
|
|
|
|
1998-08-14 - 2022-07-06
Străşeni, str. Soltîs Ion, 26
|
|
|
|
2014-05-15
Străşeni, Zubreşti
|
|
|
|
1997-08-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 11/1
|
|
|
|
1994-11-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/3, ap.(of.) 18
|
|