Forwarding and transport services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Întreprinzător Individual CIOBANU DORIN Lichidator Administrator |
1999-10-05 - 2014-12-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vărzaru V., 5/1, ap.(of.) 25 |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Lichidator Administrator |
2001-05-17 - 2014-11-27
Floreşti, str. Gării, 58 |
||
Lichidator Administrator |
2005-01-21 - 2014-11-19
Orhei, str. Stamati C., 8 |
||
Întreprinderea Individuală POPA ION Lichidator Administrator |
2007-08-02 - 2014-12-02
mun. Chişinău, Bîc, str. Grădinarilor, 58 |
||
Administrator |
2004-02-28
Orhei, str. Unirii, 57 K |
||
Lichidator |
1992-10-09 - 2014-12-29
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Lichidator Administrator |
1994-04-20 - 2014-12-19
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
1998-03-09 - 2015-01-16
Cahul, str. Independenţei, 51 |
||
Administrator |
1998-06-29 - 2015-02-13
Orhei, str. Neculce Ion, 53 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2015-02-13
Orhei, str. Unirii, 132, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1995-06-30 - 2015-02-20
Orhei, str. Jukovski, 2, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1997-09-30 - 2015-02-24
Orhei, str. Unirii, 142, ap.(of.) 10 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2013-12-20
Ialoveni, Costeşti |
||
Întreprinzător Individual FANARI SVETLANA Administrator provizoriu Administrator |
1998-08-14 - 2015-06-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 204/1, ap.(of.) 28 |
||
Întreprinderea Individuală SÎRBU ROMAN Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2002-05-15 - 2015-07-02
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 8/3 |
||
Administrator |
1998-05-13 - 2015-06-03
mun. Chişinău, Sîngera, str. Cernîşevski N. str-la, 8 |
||
Administrator |
1995-09-07 - 2015-06-05
Rezina, str. Voluntarilor, 14/1, ap.(of.) 19 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-01-09 - 2015-06-26
Soroca, str. Creangă Ion, 17 |
||
Lichidator Administrator |
2004-11-10 - 2015-04-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 15/1, ap.(of.) 104 |
||
Lichidator Administrator |
2006-07-10 - 2015-03-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/6 |
||
Lichidator |
2006-07-20 - 2015-06-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1/1, ap.(of.) 47 |
||
Lichidator Administrator |
2006-03-02 - 2015-06-29
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 8/1, ap.(of.) 51 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2008-11-21 - 2015-04-09
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
2008-07-30
Şoldăneşti, Şestaci |
||
Administrator |
2004-09-01 - 2022-05-17
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator |
2001-03-05 - 2015-07-06
Anenii Noi, Ruseni, str. 31 August, 44, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2001-12-06 - 2015-06-05
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
1997-03-26 - 2015-03-09
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Administrator |
2007-01-23 - 2020-06-17
Orhei, str. 1 Mai, 55, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2001-09-14
Cimişlia, Gradişte |
||
Întreprinzătorul Individual ŢURCANU ALEXEI Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2007-03-28 - 2015-09-02
Ungheni, str. Cosmescu Alexandru, 3, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator |
2009-11-09 - 2015-10-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 14/7 |
||
Administrator |
2010-05-07 - 2015-07-13
mun. Chişinău, Sîngera, str. Livezilor, 2, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2012-06-05 - 2015-09-30
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2013-06-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 1/2, ap.(of.) 22 |