Forwarding and transport services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-06-15 - 2021-03-26
Cantemir, Chioselia, 23 |
||
Administrator |
1996-10-24 - 2024-04-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 82, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
1992-12-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 48 |
||
Administrator |
1994-01-17 - 2020-01-16
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
1998-05-11 - 2013-08-14
Criuleni, str. Koşevoi Oleg, 10/1 |
||
Administrator Lichidator |
1995-08-30
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
1992-11-11
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
1995-10-31
Edineţ, Corpaci |
||
Administrator |
1995-04-25 - 2015-12-16
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
1995-12-01
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
1992-12-28 - 2013-10-08
Briceni, str. Uzinelor, 10, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1996-01-11
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
1998-03-20 - 2013-10-10
Anenii Noi, Varniţa, str. Cantemir Dimitrie bd., 9/A |
||
Administrator |
1996-01-30
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator |
2004-02-17 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 24, ap.(of.) 24 |
||
Administrator Lichidator |
2012-10-26 - 2024-05-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 102, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1997-11-26 - 2013-10-29
Taraclia, Tvardiţa, str. Frunze M., 82 |
||
Administrator |
1997-02-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 2/3, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2014-05-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 80/3 |
||
Administrator |
2011-05-13 - 2020-05-18
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2011-05-13 - 2020-05-18
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2011-10-20 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Crăsescu V., 93 |
||
Administrator |
1993-04-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dealul Morilor, 27 |
||
Administrator |
1996-02-16 - 2021-03-30
Călăraşi, str. Bojole, 37, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1996-12-12 - 2020-05-18
Rezina, Saharna Nouă |
||
Administrator |
1997-10-13
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 31A, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-05-11 - 2020-04-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Golia, 14 |
||
Administrator |
2001-08-20 - 2020-05-19
Rîşcani, Druţa |
||
Administrator |
1996-03-03 - 2020-05-19
Făleşti, Izvoare |
||
Administrator |
1995-08-11 - 2020-05-19
Şoldăneşti, Glinjeni |
||
Administrator |
1997-07-03 - 2012-12-19
Orhei, str. Iachir I., 5, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1992-11-10 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Crihan Anton, 1 |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2020-05-20
Ialoveni, str. Viilor, 11A |
||
Administrator |
2012-09-24 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 68/3, ap.(of.) 80 |
||
Administrator |
2012-11-08 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 11/1, ap.(of.) 24 |