Forwarding and transport services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-09-29 - 2019-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 4/1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1994-05-30 - 2019-03-18
Bălţi, str. Burebista, 14, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2019-03-18
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1993-01-22 - 2019-03-18
Bălţi, str. 1 Mai, 137, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-03-28 - 2019-03-19
Bălţi, str. Şciusev A., 11, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1996-11-21 - 2019-03-19
Rîşcani, Borosenii Noi |
||
Administrator |
1996-12-25 - 2019-03-19
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2009-07-16 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 1 |
||
Administrator |
1997-08-19 - 2019-03-19
Ungheni, str. Suceava, 42 |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2019-03-19
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
1993-01-26 - 2019-03-19
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 14, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-02-27 - 2019-03-19
Bălţi, str. Suceava, 12, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1994-06-14 - 2019-03-19
Bălţi, str. Independenţei, 39, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1996-12-18 - 2019-03-19
Bălţi, str. Mickiewicz Adam, 9, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-12-12 - 2019-03-19
Bălţi, str. Heciului, 8 |
||
Administrator |
1994-02-08 - 2019-03-19
Bălţi, str. Bulgară, 122 |
||
Administrator |
1995-12-04 - 2019-03-19
Bălţi, str. Ureche Grigore str-la 1, 6 |
||
Administrator |
1992-08-17 - 2019-03-19
Bălţi, str. Independenţei, 102, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1994-05-30 - 2019-03-19
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 37 |
||
Administrator |
1993-02-09 - 2019-03-19
Bălţi, str. Bucovinei, 101/A |
||
Administrator |
1996-09-25 - 2019-03-19
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 5, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1992-09-18 - 2019-03-19
Bălţi, str. Kovalevskaia Sofia, 23 |
||
Administrator |
1997-05-28
mun. Chişinău, Durleşti, str. Rediul Mare, 2 |
||
Administrator |
1994-06-14 - 2016-01-29
Basarabeasca, str. Verde, 37 |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-15 - 2019-03-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 54 |
||
Administrator |
1994-05-25 - 2019-03-21
Bălţi, str. Lupan Andrei, 20, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1993-11-23 - 2019-03-21
Bălţi, str. Glavan Boris, 11, ap.(of.) 54 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2000-04-21
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
1998-02-17 - 2020-02-19
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul, 2 |
||
Administrator |
1996-03-29 - 2019-03-21
Bălţi, str. Suceava, 19, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1996-03-13 - 2019-03-21
Bălţi, str. Bulgară, 50, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1997-02-25 - 2019-03-20
Bălţi, Sadovoe |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2019-03-20
Rîşcani, Aluniş |
||
Administrator |
1994-10-26 - 2019-03-18
Rîşcani, str. Franco I., 15 |
||
Administrator |
1993-06-07 - 2019-03-20
Bălţi, str. Hotinului, 26, ap.(of.) 4 |