|
|
2002-03-27
Ştefan Vodă, Căplani, str. Libertăţii
|
|
|
|
1995-01-25 - 2020-02-17
Bălţi, str. Kovtun V., 46, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1994-12-26
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
2000-05-12 - 2022-03-11
Cantemir, str. Donici A., 22
|
|
|
|
1994-10-08 - 2020-02-17
Făleşti, Călugăr
|
|
|
|
1996-03-27 - 2022-03-11
Cahul, Andruşul de Sus
|
|
|
|
2006-03-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 28, ap.(of.) 132
|
|
|
|
2003-10-27 - 2016-04-05
Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 93/A
|
|
|
|
2003-10-28
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 55, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2013-01-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 12/1, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2004-03-15 - 2018-12-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 6/2, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2000-04-13 - 2010-07-26
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 24
|
|
|
|
2008-02-19 - 2010-07-29
Orhei, Vîprova
|
|
|
|
2000-10-31 - 2010-07-30
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2004-04-14 - 2013-08-30
Anenii Noi, Hîrbovăţ
|
|
|
|
1997-12-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 8/1, ap.(of.) 97
|
|
|
|
1996-12-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13/2, ap.(of.) 169
|
|
|
|
2009-10-26 - 2024-05-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Coşbuc G., 7, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2004-05-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 193
|
|
|
|
1997-06-25 - 2020-02-17
Făleşti, str. Căruntu G., 16
|
|
|
|
2007-07-18 - 2019-02-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7
|
|
|
|
2012-05-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 72/1, ap.(of.) 207A
|
|
|
|
2007-01-24 - 2019-02-18
Străşeni, Lozova, str. Creangă Ion, 41
|
|
|
|
1996-02-21 - 2020-02-18
Nisporeni, str. Suveranităţii, 11
|
|
|
|
1993-03-31 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 94
|
|
|
|
2014-04-14 - 2020-02-18
Ungheni, Bumbăta
|
|
|
|
2002-10-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 18, ap.(of.) 149
|
|
|
|
2002-01-09
Călăraşi, str. Călăraşilor, 10
|
|
|
|
2003-06-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 7, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1995-02-01 - 2018-04-19
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 16, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1995-06-13 - 2018-02-23
Cahul, str. Păcii, 26, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1997-02-27 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Rebreanu Liviu, 95
|
|
|
|
2003-12-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/2, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1993-09-03 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 18, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2004-03-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 1
|
|