Forwarding and transport services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-02-26 - 2015-02-25
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1995-01-24 - 2015-03-03
Orhei, str. Iachir I., 53, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1994-07-01 - 2015-03-09
Orhei, str. Barbu Lăutaru, 29 |
||
1999-10-27 - 2010-05-21
Teleneşti, str. Cantemir Dimitrie bd., 35 |
|||
Administrator |
1993-05-14 - 2015-06-16
Căuşeni, Taraclia |
||
Administrator |
1997-09-25 - 2015-06-24
Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, 4 |
||
Administrator |
1996-01-30 - 2015-02-25
Nisporeni, str. Viteazul Mihai, 48 |
||
Administrator |
1995-09-08 - 2015-03-26
Nisporeni, str. Micle Veronica, 4 |
||
Administrator |
1998-06-01 - 2015-11-06
Ungheni, str. Neculce Ion, 8 |
||
Administrator |
1996-04-02 - 2016-01-19
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Stanţionnaia, 7/B |
||
Administrator |
1994-03-03 - 2015-12-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 11 |
||
Administrator |
1998-04-17 - 2016-02-22
Anenii Noi, Speia, str. <, 13 |
||
Administrator |
1998-02-10 - 2016-03-21
Anenii Noi, Speia |
||
1999-08-21 - 2010-05-28
Orhei, str. Sfîntul Dumitru, 9 |
|||
Administrator |
1995-08-08 - 2016-10-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/9, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1993-04-06 - 2017-02-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1992-06-30 - 2017-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/3, ap.(of.) 119 |
||
Administrator |
1998-10-09 - 2017-02-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 8/2, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2017-04-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4 |
||
Administrator |
1994-01-18 - 2017-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 1/2, ap.(of.) 101 |
||
Administrator |
1992-11-17 - 2017-02-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 15 |
||
Administrator |
1998-08-24 - 2017-04-25
Criuleni, Hruşova |
||
Administrator |
1998-06-19 - 2017-04-13
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
2003-12-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 55/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-07-06 - 2017-05-05
Ialoveni, str. Botanica, 17 |
||
Administrator |
1995-06-09 - 2017-04-12
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1995-11-29 - 2017-04-27
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-06-23 - 2016-01-29
Făleşti, Bocani |
||
Administrator |
1995-02-15 - 2016-06-01
Rîşcani, Costeşti, str. Constructorilor, 3 |
||
Administrator |
1994-09-12 - 2016-03-25
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
1997-09-01 - 2016-08-05
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 110, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2017-02-23
Glodeni, str. Ciorbă Toma, 12 |
||
Administrator |
1999-06-03 - 2017-03-02
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
1994-06-14 - 2017-03-02
Glodeni, Ustia |
||
Administrator |
1995-01-24 - 2017-02-23
Glodeni, str. Primăverii, 65 |