Forwarding and transport services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-12-31 - 2015-02-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 15, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1997-10-14 - 2014-08-06
Anenii Noi, Ruseni, str. Sadovaia, 11 |
||
Administrator |
1994-12-10 - 2020-02-17
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 12, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1992-04-29 - 2020-02-17
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
1994-12-07 - 2020-02-17
Rîşcani, str. Borodin, 3 |
||
Administrator |
2002-02-21 - 2019-01-03
Cahul, str. Griviţei, 11 |
||
Administrator |
2014-09-02 - 2015-01-28
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
1996-10-16 - 2014-09-16
Cahul, str. Puşkin Alexandr, 8/A |
||
Administrator |
1996-02-13 - 2014-09-12
Cahul, str. 31 August, 11, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1994-06-07 - 2014-09-12
Cahul, str. Caragiale I.L., 37, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-05-10 - 2014-09-18
Cahul, Bucuria |
||
Administrator |
1996-08-30 - 2014-01-27
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 132, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-05-25 - 2014-08-01
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
1993-10-04 - 2014-01-21
Orhei, str. Lazo S., 4/B, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1995-02-27 - 2014-02-07
Orhei, str. Răzeşilor, 28 |
||
Administrator |
1997-08-25 - 2014-02-28
Orhei, str. 31 August, 19 |
||
Administrator |
1996-05-20 - 2014-04-11
Orhei, str. Industrială, 7, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1996-10-03 - 2014-04-11
Orhei, str. Cupcea V., 7, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2014-05-05 - 2016-03-03
Rezina, Pecişte |
||
Administrator |
1995-12-08 - 2015-07-24
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
2014-07-08 - 2015-06-30
Orhei, str. Cupcea V., 5, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1997-07-03 - 2014-08-08
Orhei, str. Iachir I., 29/A, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1994-12-07 - 2014-09-02
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
1992-12-10 - 2014-08-19
Ungheni, str. Alecsandri Vasile, 8 |
||
Administrator |
1997-05-15 - 2014-06-26
Ungheni, str. Arghezi Tudor, 159 |
||
Administrator |
2014-07-09
Ungheni, str. Naţională, 34, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2003-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 37, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2020-02-17
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2015-08-13
Anenii Noi, Varniţa, str. Matrosov, 22 |
||
Administrator |
2000-06-16 - 2015-09-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 34/3, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1996-01-26 - 2015-09-16
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1994-03-03 - 2015-09-16
Anenii Noi, str. Kosmodemianskaia Z., 4, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
2006-06-28 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1998-06-29 - 2015-10-01
Anenii Noi, Bulboaca, str. Eminescu Mihai, 44 |
||
Administrator |
1995-02-20 - 2015-11-10
Anenii Noi, Bulboaca, str. Biruinţei, 23, ap.(of.) 10 |