Forwarding and transport services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-07-07
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
1994-04-15 - 2019-08-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 61/2, ap.(of.) 78 |
||
Administrator |
2001-09-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/5, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-03-25 - 2012-09-10
Hînceşti, str. Chişinăului, 22 |
||
Administrator |
1993-04-05 - 2019-08-20
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1993-05-10 - 2018-04-25
Bălţi, str. Konev Ivan, 10, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
1997-02-25 - 2019-08-20
Ialoveni, Piatra Albă |
||
Administrator |
1994-10-06 - 2019-08-20
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1995-02-17 - 2018-04-25
Bălţi, str. Konev Ivan, 21, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2018-04-25
Bălţi, str. Arbore Z., 76, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1998-08-07 - 2018-04-25
Bălţi, str. 31 August, 61, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1999-04-30 - 2020-05-05
Orhei, str. Unirii, 90 |
||
Lichidator Administrator |
2011-06-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 128/1, ap.(of.) 117 |
||
Administrator |
1994-06-14
Basarabeasca, str. Tolstoi L., 47 |
||
Administrator |
1998-02-18 - 2018-06-25
Cahul, Pelinei |
||
Lichidator Administrator |
2014-07-14 - 2021-12-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 90, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1999-03-02 - 2020-05-05
Orhei, str. Lupu Vasile, 5, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2014-12-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poştei, 92, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1994-10-12 - 2018-04-25
Cahul, str. Viteazul Mihai, 2, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2001-03-15 - 2018-12-20
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2014-01-15 - 2018-04-26
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2001-04-12 - 2018-04-26
Cahul, str. Doinelor, 20 |
||
Administrator |
1998-05-06 - 2018-04-26
Cahul, str. Glavan Boris, 18 |
||
Administrator |
1995-02-07 - 2018-04-26
Cahul, str. Negruzzi C., 15, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1993-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 142 |
||
Administrator |
1998-10-21
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator |
1996-08-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 12/1, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1996-04-02 - 2020-02-13
Cahul, str. Negruzzi C., 139, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2008-01-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Scutari, 10/4 |
||
Administrator |
1996-06-24 - 2020-02-13
Cahul, Alexanderfeld |
||
Administrator |
1995-01-25 - 2019-08-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bugeacului, 2 |
||
Administrator |
1994-11-22
Bălţi, str. Konev Ivan, 22, ap.(of.) 66 |
||
Administrator Lichidator |
2010-01-27 - 2018-11-05
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1995-05-31 - 2018-04-25
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 8, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2000-02-29 - 2018-10-12
Cantemir, str. Gagarin, 7, ap.(of.) 26 |