Forwarding and transport services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-10-06 - 2003-06-27
Hînceşti, str. Creangă Ion, 26, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1992-04-20 - 2003-07-09
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
2001-02-07 - 2003-06-09
Orhei, str. Stamati C., 81 |
||
Administrator |
1997-01-20 - 2003-01-22
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2000-04-27 - 2003-02-19
Rezina, str. Gogol, 16 |
||
Administrator |
1999-03-18 - 2003-03-03
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1995-12-20 - 2003-03-14
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1995-12-11 - 2003-03-14
Orhei, str. Nistreană, 22/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2002-03-11 - 2003-03-14
Rezina, str. 27 August, 20, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2003-04-11
Orhei, str. 31 August, 49 |
||
Administrator |
1995-06-27 - 2003-05-08
Orhei, str. Nucarilor, 5 |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2003-07-28
Rezina, str. 27 August, 50, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1997-05-20 - 2003-05-22
Orhei, str. 31 August, 11, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1998-01-15
Leova, Sărăţica Veche |
||
Administrator |
1996-11-15 - 2003-06-24
Drochia, str. Tineretului, 5 |
||
Administrator |
1996-11-11 - 2003-09-02
Drochia, str. Ghica-Vodă, 21/A |
||
Administrator |
1995-05-22 - 2003-07-01
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1995-03-02 - 2003-08-05
Drochia, str. Chişinăului, 9/A |
||
Administrator |
1996-11-25 - 2003-08-13
Soroca, str. Renaşterii, 39 |
||
Administrator |
1997-01-24 - 2003-07-07
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Ştefan cel Mare, f/n |
||
Administrator |
1993-03-01 - 2003-01-03
Bender, str. Chiţcani, 26 |
||
Administrator |
1997-03-28 - 2003-06-12
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Podgorenilor, 9 |
||
Administrator |
1996-11-06 - 2003-05-08
Ştefan Vodă, str. Trandafirilor, 39 |
||
Administrator |
1996-03-19 - 2003-05-08
Ştefan Vodă, Răscăieţii Noi |
||
Administrator |
1997-01-26 - 2003-04-09
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator |
1995-09-25 - 2003-11-06
Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 6, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1996-05-08 - 2003-11-18
Ungheni, str. Decebal, 19 |
||
Administrator |
1994-11-10 - 2003-05-27
Ungheni, str. Russo Alecu, 14 |
||
Administrator |
1998-08-24 - 2003-08-14
Ungheni, str. Asachi Gh., 1 |
||
Administrator |
1998-05-14 - 2003-05-14
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 1/A, ap.(of.) 202 |
||
Administrator |
1997-12-23 - 2003-08-15
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 161 |
||
Administrator |
1996-07-16
Taraclia, str. Gogol, 106 |
||
Administrator |
1996-04-23 - 2003-07-21
Taraclia, Aluatu, str. Frunze M., 89 |
||
Administrator |
1995-01-17 - 2003-07-10
Taraclia, str. Cotovschi, 18 |
||
Administrator |
1994-07-04 - 2004-04-02
Taraclia, Cairaclia, str. Lenin, 97 |