Forwarding and transport services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-08-14 - 2003-02-17
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 131, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2002-02-25 - 2003-03-04
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2001-12-11 - 2003-03-07
Cahul, str. Sanatoriului, 14, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1997-02-24 - 2003-04-03
Briceni, str. 28 Martie, 23 |
||
Administrator |
1995-12-28 - 2002-12-04
Donduşeni, Corbu |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2002-12-23
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2002-12-24
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 25/5, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1992-12-11 - 2003-03-17
Edineţ, str. Maiakovski Vl., 19 |
||
Administrator |
1993-10-19 - 2004-05-05
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1994-10-18 - 2004-07-20
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1995-03-03 - 2004-09-14
Edineţ, str. Stroescu V., 77 |
||
Administrator |
1997-08-12 - 2004-11-04
Edineţ, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1995-06-23 - 2004-12-03
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
1994-09-12 - 2004-05-29
Basarabeasca, str. Cărămidarilor, 28 |
||
Administrator |
2001-12-17 - 2002-11-22
Cimişlia, str. Suveranităţii, 20 |
||
Administrator |
1995-12-20
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator |
1993-09-21 - 2002-12-05
Soroca, Voloave |
||
Administrator |
1997-03-11 - 2003-02-20
Căuşeni, str. Viteazul Mihai, 35 |
||
Administrator |
1997-06-11 - 2002-10-21
Ştefan Vodă, Crocmaz |
||
Administrator |
2002-01-11 - 2002-12-03
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2003-01-10
Nisporeni, str. Viteazul Mihai, 57 |
||
Administrator |
1992-12-29 - 2002-11-21
Ungheni, str. Teilor, 3 |
||
Administrator |
1995-12-26 - 2002-12-13
Nisporeni, str. Burebista, 38 |
||
Administrator |
1994-01-19 - 2002-12-13
Ungheni, str. Romană, 79, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-09-14 - 2002-12-16
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
1996-11-25 - 2003-02-11
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gaidar, 10 |
||
Administrator |
1995-12-13 - 2002-10-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Luxemburg Roza, 2 |
||
Administrator |
1994-02-15 - 2002-11-25
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Dimitrov, 4 |
||
Administrator |
1996-04-04 - 2002-10-22
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 28 Iunie, 113 |
||
Administrator |
1994-01-26 - 2003-02-13
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 104, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1996-04-09 - 2003-01-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 15/2, ap.(of.) 121 |
||
Administrator |
1996-11-27 - 2003-09-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 36/3, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1995-03-21 - 2004-02-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19, ap.(of.) 127 |
||
Administrator |
2001-01-10 - 2004-01-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 19, ap.(of.) 137 |
||
Administrator |
1999-12-09 - 2004-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 67/1, ap.(of.) 123 |