Depositaries
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Administrator provizoriu |
2012-11-16
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
2012-05-10
Cimişlia, Mihailovca, str. Ştefan Vodă, 16 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-05-15 - 2022-06-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vovinţeni, 1 |
||
Administrator |
2007-03-02 - 2022-06-16
Căuşeni, Baimaclia |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1995-11-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Balcani şos., 7 |
||
Administrator Lichidator |
2006-02-15 - 2024-05-16
Criuleni, Drăsliceni |
||
Administrator |
2000-09-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 233 |
||
Administrator Lichidator |
2007-12-13 - 2022-07-11
Sîngerei, str. Glavan Boris, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2000-11-17 - 2023-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/1, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2010-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 84/1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2001-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sărăteni, 6, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1992-03-24 - 2022-07-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 11 |
||
Administrator Lichidator |
2009-07-20 - 2023-12-29
Donduşeni, Pocrovca |
||
Administrator |
2013-04-02
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 80, ap.(of.) 8 |
||
Administrator Lichidator |
2012-11-16 - 2022-07-25
Străşeni, Roşcani |
||
Administrator |
2002-09-16
Căuşeni, Baimaclia |
||
Administrator |
2007-06-11
Leova, str. Luceafărul, 19 |
||
Administrator |
2002-06-25
Străşeni, str. Chişinău, 16 |
||
Administrator |
2011-01-13 - 2024-09-03
Căuşeni, Ursoaia |
||
Administrator Administrator |
2005-08-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Puşkin A., 15 |
||
Administrator |
1993-04-01 - 2023-03-06
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2014-07-25 - 2022-08-08
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
2008-05-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 60 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2012-09-06
Cantemir, Leca |
||
Administrator |
2008-12-02 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Jukov, 50 |
||
Administrator |
2006-08-18 - 2022-08-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Astronom Nicolae Donici, 58 |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-08 - 2022-08-24
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2009-07-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 12/2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1994-11-04
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Stanţionnaia, 1 |
||
Administrator |
2006-05-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15/1, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
1999-06-29
Bălţi, str. Decebal, 139 |
||
Administrator |
2005-12-01
mun. Chişinău, Sîngera, str. Cocostîrcilor, 2 |
||
Administrator |
2001-09-21
Bălţi, str. Feroviarilor, 38/A |
||
Administrator Lichidator |
2002-09-13 - 2016-07-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Botezatu Alexandru, 5, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2006-12-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/5, ap.(of.) 17 |