Depositaries
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-11-14 - 2021-06-17
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator Lichidator |
2011-09-27 - 2021-06-21
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 5 |
||
Administrator Lichidator |
2009-06-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/1, ap.(of.) 35 |
||
Lichidator Administrator |
2008-05-26 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 21/4, ap.(of.) 108 |
||
Administrator |
1998-02-19 - 2023-12-01
Bălţi, str. Suceava, 20, ap.(of.) 81 |
||
Lichidator |
2004-04-27 - 2023-12-04
Străşeni, Sireţi |
||
Comisia Administrator Comisia Comisia |
1998-07-17
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
2012-03-29 - 2022-05-17
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2008-01-22
mun. Chişinău, Dumbrava, str. Zăvoiului, 35 |
||
Administrator |
2008-04-25 - 2022-05-19
Bălţi, str. Miţkevici, 123/B |
||
Administrator Lichidator |
2012-04-06 - 2022-05-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 57, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
1993-07-15 - 2022-05-20
Rîşcani, str. Independenţei, 48, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2022-05-20
Bălţi, str. Franco I., 26 |
||
Administrator Lichidator |
2014-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Varşovia, 2/A, ap.(of.) 138 |
||
Administrator |
1999-11-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gheorghe, 81 |
||
Administrator |
2006-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2015-01-12
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2013-04-08 - 2022-05-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 140 |
||
Administrator |
2007-11-06 - 2022-05-24
Bălţi, str. Bulgară, 116, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2007-11-07 - 2022-05-24
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2007-06-22 - 2022-05-25
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2012-04-05 - 2022-05-25
Bălţi, str. Tereşkova Valentina, 27 |
||
Administrator |
2001-07-13 - 2022-05-23
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2003-11-27 - 2022-05-23
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator |
2013-03-12
Bălţi, str. Tolstoi L., 21 |
||
Administrator |
1993-11-26
Hînceşti, Mireşti |
||
Administrator |
2009-10-01 - 2023-11-18
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
1994-11-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 134/1 |
||
Administrator |
2010-03-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 799/N |
||
Administrator |
2013-01-14 - 2023-09-08
Ialoveni, str. Cristea Alexandru str-la, 17 |
||
Administrator |
2009-06-03 - 2023-01-20
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57 |
||
Administrator |
1992-09-17
Străşeni, Căpriana |
||
Administrator |
2006-03-16 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 180 |
||
Administrator Lichidator |
2006-05-04
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Rabociaia, 21/Б, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2010-04-06 - 2022-06-07
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 23, ap.(of.) 13 |