Depositaries
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-09-03 - 2015-11-02
Leova, str. Independenţei, 41/3 |
||
Administrator |
2015-01-05 - 2016-02-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2012-05-08 - 2021-04-08
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 6, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Lichidator |
2010-05-14 - 2021-04-12
Ştefan Vodă, Carahasani |
||
Lichidator Administrator |
2014-11-19 - 2022-12-09
Teleneşti, Mîndreşti, str. Budionnîi, 9 |
||
Administrator |
2002-06-07
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
2014-04-23
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator Lichidator |
2013-03-06 - 2021-04-15
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 36, ap.(of.) 26 |
||
Lichidator Administrator |
1993-08-26 - 2021-04-14
Rezina, str. Florilor, 1 |
||
Administrator |
2003-07-10
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
2003-07-11
Străşeni, Negreşti |
||
Administrator |
2003-11-07
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
1998-03-04 - 2021-04-19
Briceni, str. Uzinelor, 18, ap.(of.) 18 |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
1994-11-17
mun. Chişinău, Cricova, str. Ungureanu P., 3 |
||
Administrator |
2013-07-10
Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn, 81, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2014-10-08 - 2022-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 5, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-01-15 - 2021-04-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 7/1, ap.(of.) 81 |
||
Administrator Lichidator |
2014-09-23 - 2021-04-29
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
2004-09-22
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Bucovina, 1/9 |
||
Administrator Lichidator |
1995-12-26 - 2021-05-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 171 |
||
Administrator |
2001-09-10
Căuşeni, Sălcuţa, str. Sf.Maria |
||
Administrator |
2011-06-02 - 2021-05-13
Ialoveni, Sociteni |
||
Administrator |
2004-01-30
Floreşti, Lunga |
||
Administrator Lichidator |
2010-12-20 - 2022-05-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 10, ap.(of.) 35 |
||
Lichidator Administrator |
2006-01-18 - 2021-05-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17, ap.(of.) 13 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2014-09-30 - 2021-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47 |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
2014-06-30 - 2022-05-11
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 2 |
||
Administrator Lichidator |
2010-06-18
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2021-06-08
Nisporeni, str. Eminescu Mihai, 27 |
||
Administrator |
2013-09-03 - 2021-06-10
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-06-17 - 2024-05-10
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Ştefan cel Mare, 9 |
||
Administrator |
2004-09-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ţirilson Rabbi, 4 |
||
Administrator |
2012-01-18 - 2021-06-11
Sîngerei, str. Zadnipru P., 6/1 |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2021-06-10
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator Lichidator |
2014-04-01
Bălţi, str. Strîi, 7, ap.(of.) 62 |