Depositaries
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2002-10-15
Bălţi, str. Sofia, 27/1 |
||
Administrator |
2005-11-17 - 2020-05-19
Sîngerei, str. Neaga Şt., 14 |
||
Administrator |
2007-04-17 - 2020-05-19
Bălţi, str. Odesa, 5 |
||
Lichidator Administrator |
1994-10-04 - 2021-03-31
Căuşeni, Căinari, str. Ştefan Vodă, 44 |
||
Administrator |
2001-12-26 - 2020-03-26
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 2/A |
||
Administrator |
2009-01-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/7, ap.(of.) 96 |
||
Administrator |
2008-10-28 - 2022-04-06
Basarabeasca, Abaclia, str. Mateevici A., 24 |
||
Administrator |
2007-02-19 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 23, ap.(of.) 100 |
||
Administrator |
2002-06-26 - 2020-05-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ţăranilor, 167 |
||
Administrator Lichidator |
1996-09-13 - 2020-05-22
Ialoveni, str. Timişoara, 23 |
||
Administrator |
2011-04-28
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2013-04-08 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciocîrliei, 17/3 |
||
Administrator |
2005-06-03 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 22/1, ap.(of.) CёM |
||
Administrator Lichidator |
1995-11-08 - 2020-05-25
Bălţi, str. Sadoveanu M., 35 |
||
Administrator |
2002-01-24 - 2013-01-04
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2001-11-07 - 2012-11-13
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
2014-08-25
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1997-03-18 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 193 |
||
Administrator |
1999-12-17 - 2020-06-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 10 |
||
Administrator Lichidator |
2001-12-07 - 2022-04-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 21/1 |
||
Administrator |
1996-04-18
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2009-11-03 - 2020-06-02
mun. Chişinău, Truşeni, str. Precup Vladimir, 33 |
||
Administrator |
2012-01-16 - 2020-06-03
Drochia, str. Ghica-Vodă, 19/A |
||
Administrator |
1997-03-06
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
1997-03-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 28 |
||
Administrator |
1995-11-08 - 2017-03-01
Bălţi, str. Aerodromului, 3 |
||
Administrator |
1999-12-30
Edineţ, Fîntîna Albă |
||
Administrator Administrator provizoriu |
1998-11-28
Cimişlia, str. Sf.Maria, 2 |
||
Administrator |
1994-12-09
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Administrator |
1998-07-17
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
1995-07-26 - 2010-06-07
Bălţi, str. Aerodromului, 3 |
||
Lichidator Administrator |
1995-07-13 - 2007-12-03
Bălţi, str. 31 August, 20/B |
||
Administrator |
2006-02-27
Rezina, str. 1 Mai, 17, ap.(of.) 39 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-09-16
Cimişlia, str. Sf.Maria, 18 |
||
Administrator |
2011-05-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 36/8 |