Depositaries
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-03-28 - 2018-12-20
Briceni, str. Nucilor, 5 |
||
Administrator |
2004-12-15 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 92, ap.(of.) 403 |
||
Administrator |
2010-01-28
Ştefan Vodă, Răscăieţii Noi |
||
Administrator |
2010-06-15
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
2010-02-16
Hînceşti, Drăguşeni |
||
Administrator |
2009-05-05
Cimişlia, Valea Perjei |
||
Administrator |
2009-05-26
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2011-03-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 241 |
||
Lichidator Administrator |
2011-07-29 - 2020-11-20
Bălţi, str. Larisa bd., 2, ap.(of.) 53 |
||
Administrator Lichidator |
2011-07-08 - 2021-12-24
Orhei, Zahoreni |
||
Administrator |
1995-02-09 - 2020-10-27
Bălţi, str. Rudnev Semion str-la, 6 |
||
Administrator |
1997-01-27 - 2004-09-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Esenin Serghei str-la, 7 |
||
Administrator |
2013-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 44/2, ap.(of.) 39 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2005-11-21
Criuleni, Zăicana |
||
Administrator |
2001-10-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 10/5 |
||
Administrator |
2005-05-26
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 22, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2004-03-10
Ialoveni, Costeşti, str. Decebal, 26 |
||
Administrator |
1995-05-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 54 |
||
Administrator |
2008-07-18 - 2012-09-13
Leova, Cazangic |
||
Administrator |
2009-03-31 - 2012-08-02
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 12, ap.(of.) 33 |
||
Administrator Lichidator |
2010-01-28
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
2012-05-15 - 2013-01-02
Cimişlia, Iurievca |
||
Lichidator Administrator |
1996-01-24 - 2012-12-26
Drochia, Ochiul Alb |
||
Lichidator Administrator |
2008-03-11 - 2018-11-12
Străşeni, str. Miciurin, 5 |
||
Administrator |
2000-08-07
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
2003-06-11 - 2016-02-05
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 5/4, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2003-01-23 - 2015-04-02
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 5, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2003-11-25 - 2014-09-18
Bălţi, str. Şmidt, 5, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1997-02-12 - 2020-02-14
Taraclia, Valea Perjei, str. Cotovschi, 216 |
||
Administrator |
1995-10-03
Ocniţa, Rediul Mare |
||
Administrator |
1996-01-30 - 2014-09-11
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Testemiţeanu N., 27 |
||
Lichidator Administrator |
2011-10-06 - 2020-11-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 2, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2014-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 19/1, ap.(of.) 87 |
||
Administrator |
2013-07-15 - 2021-03-11
Tiraspol, Dnestrovsc, str. Energheticov, 6, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1993-12-23 - 2017-01-18
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Olimpică, 8 |