|
|
2004-02-03 - 2017-07-04
Dubăsari, Coşniţa
|
|
|
|
2012-12-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 262
|
|
|
|
1996-10-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 61, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1993-03-17
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 12, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1996-10-29 - 2014-11-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 50, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2009-12-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 7/3, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2013-11-01 - 2016-10-25
mun. Chişinău, Goianul Nou
|
|
|
|
2006-03-20 - 2015-12-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 10
|
|
|
|
2012-02-27
Cahul, Lebedenco
|
|
|
|
1995-06-16
Anenii Noi, Chetrosu
|
|
|
|
2007-05-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 50, ap.(of.) 320
|
|
|
|
2004-04-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 6/2, ap.(of.) 107
|
|
|
|
2010-11-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 12
|
|
|
|
2012-11-01
Ialoveni, Costeşti, str. <, 1
|
|
|
|
2014-07-21 - 2020-07-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 321
|
|
|
|
2008-01-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Scutari, 10/4
|
|
|
|
2002-02-19
Străşeni, str. Orhei, 38B
|
|
|
|
2004-01-27 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 6/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1999-10-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 12/A
|
|
|
|
2001-07-18 - 2020-05-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 33/4, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2014-07-24 - 2023-03-09
Orhei, Jora de Sus
|
|
|
|
2007-05-04
Teleneşti, str. Lazo S., 13
|
|
|
|
2014-10-09
Cantemir, Capaclia
|
|
|
|
2011-02-14
Cahul, Cotihana
|
|
|
|
1994-08-23 - 2024-07-01
Anenii Noi, Merenii Noi
|
|
|
|
2013-01-23
Cantemir, Tartaul
|
|
|
|
2013-12-11
Făleşti, Glinjeni
|
|
|
|
2010-08-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 162
|
|
|
|
2006-12-04 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-10-03
Sîngerei, Chişcăreni
|
|
|
|
2007-04-03
Străşeni, str. Mateevici A., 7
|
|
|
|
2010-08-26
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 20, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2011-01-14 - 2013-10-16
Ialoveni, Ţipala
|
|
|
|
2011-01-18 - 2015-04-15
Glodeni, Hîjdieni
|
|
|
|
2013-12-14 - 2021-12-24
Ungheni, Chirileni
|
|