|
|
2002-02-28 - 2023-08-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 3
|
|
|
|
2000-03-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 64, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2011-02-03
Bălţi, str. Neaga Şt. str-la, 14
|
|
|
|
2014-09-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 16, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2012-09-12 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 106/1, ap.(of.) 85
|
|
|
|
2014-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 12/2, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2014-09-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194/3, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2014-04-16 - 2018-11-02
Anenii Noi, Speia
|
|
|
|
2013-11-14 - 2020-02-11
Făleşti, Logofteni
|
|
|
|
2007-03-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Rebreanu Liviu, 38/2
|
|
|
|
2011-09-20
Bălţi, str. Lupu Vasile, 38
|
|
|
|
2015-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gheorghe, 53/1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-05-22
Briceni, str. Frunze M., 31
|
|
|
|
2011-02-04 - 2022-02-18
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 63
|
|
|
|
1999-02-22
Hînceşti, Dubovca
|
|
|
|
2012-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 99
|
|
|
|
2013-09-05
Taraclia, Tvardiţa, str. Lenin, 117
|
|
|
|
2002-10-08
Orhei, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 51
|
|
|
|
2003-09-12 - 2020-10-20
mun. Chişinău, Sîngera, str. Mateevici A., 31
|
|
|
|
2015-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2004-06-30
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2001-02-28 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 8/1, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2011-10-06
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 87
|
|
|
|
2004-06-10
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 48
|
|
|
|
2010-02-16 - 2019-02-08
Bălţi, str. Sfîntul Nicolae str-la, 5
|
|
|
|
2013-06-21
Bălţi, str. Cicicalo Nicolai, 10, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2008-03-26 - 2019-08-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 12, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2002-03-07 - 2021-11-10
Căuşeni, Chircăieştii Noi
|
|
|
|
2010-03-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 21
|
|
|
|
2012-06-26 - 2021-11-15
Făleşti, Mărăndeni
|
|
|
|
1996-07-10 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 106, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2003-09-17
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ciaikina Liza, 5
|
|
|
|
1995-12-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 251
|
|
|
|
2000-10-18 - 2011-09-06
Bălţi, str. Saltîkov-Şcedrin, 9
|
|
|
|
2001-02-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/2, ap.(of.) 120
|
|