Road freight transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-03-19
Hînceşti, str. Izvoarelor, 38 |
||
Administrator |
2007-06-04 - 2012-03-07
Ştefan Vodă, str. 31 August, 7/2, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2007-06-11 - 2011-12-20
Căuşeni, str. Tighina, 97, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1994-12-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Belinski V., 7 |
||
Administrator |
2007-06-19 - 2011-04-27
Ştefan Vodă, str. 31 August, 20, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-06-20
Căuşeni, str. Mateevici A., 83 |
||
Administrator |
2007-06-20
Căuşeni, str. Livezilor, 45 |
||
Administrator |
2007-07-25
Căuşeni, Căinari, str. Eminescu Mihai, 13 |
||
Administrator |
2009-04-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19, ap.(of.) 96 |
||
Administrator |
2007-08-21
Căuşeni, str. Poleanicikin, 21A |
||
Administrator |
1993-07-30 - 2007-09-04
Ştefan Vodă, str. 31 August 1989, 4A |
||
Administrator Lichidator |
1996-06-19 - 2013-04-22
Drochia, Pelinia, str. Eminescu Mihai, 2 |
||
Administrator |
2007-09-24
Căuşeni, str. Poleanicikin, 21A |
||
Administrator |
1993-02-16 - 2013-04-22
Drochia, str. Barbu Lăutaru, 10 |
||
Administrator |
2007-10-04 - 2011-08-05
Ştefan Vodă, Talmaza |
||
Administrator |
1998-05-27
Căuşeni, str. Tineretului, 34 |
||
Administrator |
1994-08-08 - 2007-10-19
Căuşeni, str. Cantemir D., 32, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2007-10-31
Căuşeni, str. Tighina, 1 |
||
Administrator |
2007-11-01
Căuşeni, Chircăieşti |
||
Administrator |
2007-11-02 - 2011-09-26
Căuşeni, str. Kogălniceanu Mihail, 5, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2008-02-21
Anenii Noi, Bulboaca, str. Decebal, 14 |
||
Administrator |
2007-12-25 - 2009-12-18
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Alecsandri Vasile, 31 |
||
Administrator |
2007-06-25 - 2011-01-28
Ocniţa |
||
Lichidator Administrator |
2007-01-23 - 2010-07-29
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2007-01-11 - 2011-05-03
Nisporeni, str. Ciorbă Toma, 76, ap.(of.) 78 |
||
Administrator |
2007-01-15
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
2007-02-05
Ungheni, Negurenii Vechi |
||
Administrator |
2012-03-14
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Vlasov Alexandr, 9 |
||
Administrator |
2007-01-30 - 2011-02-25
Nisporeni, str. Chişinăului, 2 V, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2004-07-08
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |
||
Administrator |
2007-02-09 - 2009-10-08
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator |
2013-12-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 11, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1995-05-04 - 2007-12-03
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2007-03-02 - 2007-06-19
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator |
1996-12-18 - 2018-01-25
Edineţ, Cupcini, str. 8 Martie, 7 |