Road freight transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-05-22 - 2006-07-20
Donduşeni, str. Feroviarilor, 13/A |
||
Administrator |
1995-01-27
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2006-08-17
Edineţ, Cupcini, str. 8 Martie, 1, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2002-08-22
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 12, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2004-04-08 - 2008-04-10
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1992-01-11 - 2006-08-30
Ocniţa, str. Burebista, 38, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2012-03-28 - 2017-08-24
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 1, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2006-09-29
Briceni, Teţcani |
||
Administrator |
1993-02-05 - 2009-08-05
Bălţi, str. Academician Vladimir Belousov, 18, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-02-23 - 2018-05-04
Hînceşti, Horjeşti |
||
Administrator |
2006-10-13
Ocniţa, str. Viteazul Mihai, 76 |
||
Întreprinzător Individual HANGANU GRIGORE Lichidator Administrator |
2003-11-19 - 2016-12-13
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komsomolskaia, 42 |
||
Administrator Lichidator |
2003-11-26 - 2016-11-16
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2/1, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2006-10-17
Ocniţa, str. Burebista, 55, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
1995-10-27 - 2009-03-13
Ungheni, str. Naţională, 17 |
||
Administrator |
2014-02-13 - 2020-09-11
Rezina, str. Decebal, 10 |
||
Administrator |
1999-01-19 - 2018-05-17
Nisporeni, str. Tighina, 2 |
||
Administrator |
2015-01-15 - 2020-09-11
Rezina, str. 8 Martie, 13, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1998-08-24 - 2011-01-06
Donduşeni, Corbu |
||
Administrator |
2004-06-28
Ştefan Vodă, Purcari, str. Eliberatorilor, 182 |
||
Administrator |
1997-03-20 - 2009-04-10
Taraclia, Tvardiţa, str. Gagarin Iu., 33, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2006-11-22
Ocniţa, Otaci, str. Korceaghin Pavel, 9, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-03-27 - 2012-12-05
Anenii Noi, Botnăreşti |
||
Administrator |
2003-01-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 1A, ap.(of.) 15 |
||
Administrator Lichidator |
1993-11-15 - 2007-11-05
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gogol, 8 |
||
Administrator |
2006-11-30
Edineţ, str. Şolohov M., 3 |
||
Administrator |
2007-01-02
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator Lichidator |
1997-02-24 - 2009-12-30
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 38/20 |
||
Administrator |
1993-12-22 - 2009-04-09
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 17, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1996-08-29 - 2008-06-10
Edineţ, str. Pirogov N., 31 |
||
Lichidator Administrator |
1993-05-11 - 2007-12-21
Ocniţa, Mereşeuca |
||
Administrator |
2007-01-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Trandafirilor, 18, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
2006-12-21
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
1996-04-11 - 2006-12-19
Donduşeni, Briceni |
||
Administrator |
2004-04-28 - 2018-04-05
Glodeni, Viişoara |