Road freight transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-12-06 - 2009-04-06
Orhei, Mitoc |
||
Lichidator Administrator |
1997-02-26 - 2009-12-08
Rezina, str. Voluntarilor, 7, ap.(of.) 48 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-22 - 2009-12-08
Rezina, str. Voluntarilor, 14/2, ap.(of.) 16 |
||
Lichidator Administrator |
1996-11-25 - 2010-05-28
Rezina, str. Energeticienilor, 10/16 |
||
Administrator |
2009-04-29
Orhei, str. Nistreană, 17, ap.(of.) 7 |
||
1996-07-24 - 2005-07-22
Drochia, str. Sorocii şos., 26, ap.(of.) 43 |
|||
Administrator |
1996-11-20 - 2020-01-24
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
1995-12-08 - 2012-04-26
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2009-05-08
Orhei, str. Meşteşugarilor, 42 |
||
Administrator |
2009-05-06
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2009-05-28
Orhei, str. Mureş, 1 |
||
Lichidator Administrator |
1997-10-10 - 2010-05-11
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-18 - 2010-06-04
Şoldăneşti, str. 31 August 1989, 31 |
||
Administrator Lichidator |
1993-09-28 - 2010-05-11
Şoldăneşti, Receşti |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-17 - 2010-05-11
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator Lichidator |
1999-06-24 - 2010-05-11
Şoldăneşti, str. Păcii, 30, ap.(of.) 7 |
||
Administrator Lichidator |
1997-07-07 - 2010-06-04
Şoldăneşti, str. Jukov, 4, ap.(of.) 6 |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-31 - 2010-05-11
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator Lichidator |
1994-02-23 - 2010-06-04
Şoldăneşti, Poiana |
||
Administrator |
2009-05-14
Orhei, str. Livezilor, 5 |
||
Administrator |
2009-05-18
Şoldăneşti, str. Cantemir D., 20 |
||
Administrator Lichidator |
1999-09-09 - 2010-07-26
Şoldăneşti, str. Victoriei, 6 |
||
Administrator |
2009-05-20 - 2010-03-12
Orhei, str. Nouă, 14 |
||
Administrator |
2000-08-09 - 2009-06-04
Orhei, Neculăieuca |
||
Administrator Lichidator |
1997-03-18 - 2010-12-30
Şoldăneşti, str. Parcului, 6 |
||
Lichidator Administrator |
1997-02-25 - 2010-06-04
Şoldăneşti, str. Ghiocel, 28 |
||
Administrator Lichidator |
1994-06-27 - 2011-12-19
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 89, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
1994-06-27 - 2010-10-22
Şoldăneşti, str. Viilor, 17 |
||
Administrator Lichidator |
1994-07-13 - 2010-12-15
Şoldăneşti, str. Regiei, 94, ap.(of.) 8 |
||
Administrator Lichidator |
1994-09-14 - 2012-03-23
Şoldăneşti, str. Regiei, 62 |
||
Administrator Lichidator |
1993-03-16 - 2010-11-30
Şoldăneşti, str. Moldova, 13 |
||
Lichidator Administrator |
1994-08-15 - 2010-08-16
Şoldăneşti, str. Livezilor, 3 |
||
Lichidator Administrator |
1993-11-25 - 2012-06-28
Şoldăneşti, str. Regiei, 55 |
||
Administrator Lichidator |
1993-06-08 - 2010-11-05
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 85/1 |
||
Administrator Lichidator |
1994-08-02 - 2010-12-30
Şoldăneşti, str. Eminescu Mihai, 55 |