Road freight transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-05-24 - 2009-04-21
Leova, str. Independenţei, 11, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2009-06-02
Leova, Iargara, str. Cantemir D., 37 |
||
Administrator |
2009-06-12 - 2011-12-06
Leova, Iargara, str. Doina, 58 |
||
Administrator |
2009-06-12 - 2009-08-06
Cimişlia, Suric |
||
Lichidator Administrator |
2006-02-23 - 2021-08-05
Orhei, str. Drumul Taberei, 5 |
||
Administrator |
2014-02-20 - 2017-06-27
Orhei, str. Răzeşilor, 12 |
||
Administrator |
1997-10-18 - 2009-07-09
Cimişlia, str. Suveranităţii, 12 |
||
Administrator |
2009-10-01
Hînceşti, Paşcani |
||
Administrator |
2009-10-29
Cimişlia, str. Soltîs Ion, 23 |
||
Administrator |
2011-02-10 - 2021-08-06
Hînceşti, Dahnovici |
||
Administrator |
2009-12-03
Hînceşti, str. Păcii, 4 |
||
Administrator |
1996-08-14 - 2017-11-24
Cahul, str. Şolohov M., 30, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2009-12-28 - 2011-07-04
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 9, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2009-01-16
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
1995-07-12 - 2011-05-17
Orhei, Budăi |
||
Administrator |
2009-01-27
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator |
2009-01-28
Şoldăneşti, str. Livezilor, 14 |
||
Administrator |
2009-02-10
Şoldăneşti, str. Eminescu Mihai, 68 |
||
Administrator |
2009-02-10
Şoldăneşti, str. Păcii, 27/A |
||
Administrator |
2009-02-06
Orhei, str. Roman Tudose, 86 |
||
Administrator |
2009-02-18
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2009-02-21
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2009-02-11 - 2012-03-15
Şoldăneşti, str. Păcii, 30, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2009-02-12
Orhei, Vatici |
||
Administrator Lichidator |
2003-02-28 - 2021-08-09
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2009-02-20 - 2009-07-06
Rezina, Pereni |
||
Administrator |
1995-10-25
Şoldăneşti, str. Trandafirilor, 39 |
||
Administrator |
2010-04-28
Rezina, Gordineşti |
||
1997-02-14 - 2005-09-28
Briceni, str. Eminescu Mihai, 77, ap.(of.) 47 |
|||
Administrator |
1996-01-25 - 2012-03-23
Orhei, Cişmea |
||
Administrator Lichidator |
1994-08-26 - 2011-03-04
Şoldăneşti, str. Ceapaev, 10 |
||
Lichidator Administrator |
1993-12-10 - 2010-09-29
Şoldăneşti, str. Podgorenilor, 15 |
||
Administrator Lichidator |
1993-12-30 - 2010-09-29
Şoldăneşti, str. Puşkin A., 19 |
||
Administrator Lichidator |
1993-04-13 - 2010-12-15
Şoldăneşti, str. 31 August, 59 |
||
Administrator Lichidator |
1993-10-28 - 2011-07-18
Şoldăneşti, str. Nucarilor, 24 |