Other land passenger transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-08-15 - 2009-11-24
Ocniţa, Bîrnova |
||
Lichidator Administrator |
1997-08-08 - 2020-11-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 21 |
||
Administrator |
1994-03-29 - 2019-07-16
Anenii Noi, Geamăna, str. Gura Cotului, 14 |
||
Lichidator Administrator |
2000-06-21 - 2019-11-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Petru Movilă, 27, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2001-01-03 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/3, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2001-03-15
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2002-06-21
Edineţ, Oneşti |
||
Administrator |
2003-09-10 - 2010-02-01
Edineţ, str. Roşca Valentin, 169/a |
||
Administrator |
2001-07-17
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
2000-03-06 - 2019-07-16
Orhei, str. Victoriei, 4 |
||
Administrator |
2002-09-23
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1993-01-29 - 2011-06-02
Edineţ, Cupcini |
||
Administrator |
2014-10-13 - 2020-04-17
Hînceşti, str. Codrilor, 96 |
||
Administrator |
2003-12-17
Ocniţa, Mihălăşeni |
||
Administrator |
1998-08-04 - 2015-07-21
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 134/1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1997-04-24 - 2000-10-23
Soroca, str. Decebal, 14/1 |
||
Administrator |
2001-04-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi Constantin, 110 |
||
Administrator |
1997-06-02 - 2001-05-25
Soroca, Dărcăuţi |
||
Administrator |
2001-08-28
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1995-10-25 - 2007-01-31
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 77 |
||
Administrator |
1999-10-27 - 2000-12-21
Drochia, str. Sorocii şos., 28/46 |
||
Administrator |
2001-07-23
Teleneşti, Brînzenii Vechi |
||
Administrator |
2000-01-04 - 2000-06-15
Soroca, str. <, 15 |
||
Administrator |
2001-08-22
Căuşeni, Căinari, str. Păcii, 2 |
||
Administrator |
1995-08-24 - 2006-06-22
Hînceşti, str. Chişinăului, 19 |
||
Administrator |
2001-12-22
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Şcolii, 12 |
||
Administrator |
2003-07-10 - 2019-11-28
Hînceşti, str. Creangă Ion, 52, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1994-10-20 - 2002-02-06
Sîngerei, str. Prieteniei, 26 |
||
Administrator |
2005-05-11
Orhei, str. Iachir I., 1, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1999-09-10
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Ştefan Vodă, 26 |
||
Administrator |
1997-05-15 - 2000-05-30
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
2012-01-23 - 2019-11-28
Hînceşti, str. Bozienilor şos., 1 |
||
Administrator |
1992-07-10 - 1999-11-24
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
1993-04-08 - 2000-11-28
Sîngerei, Bursuceni |
||
Administrator |
1997-09-30 - 2000-03-17
Sîngerei, Iezărenii Vechi |