Other land passenger transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-07-29
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
1998-10-09 - 2016-10-05
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Frunze M., 42 |
||
Administrator |
1997-08-28
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
1997-08-14
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
1997-07-02 - 2019-06-04
Bălţi, str. Turghenev, 62 |
||
Administrator |
2004-03-19
Orhei, Ciocîlteni |
||
1997-06-02 - 2004-09-13
Căuşeni, str. Tighina, 3/A |
|||
Administrator |
1997-11-11
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
1998-07-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 46 |
||
Administrator |
1997-11-20
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul, 2 |
||
Administrator |
1997-12-22
Anenii Noi, Şerpeni |
||
Administrator |
1998-01-10
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
1998-01-16
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-05-11 - 2009-09-15
Cahul, Rumeanţev |
||
Administrator |
1998-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 303 |
||
Administrator |
1998-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7 |
||
Administrator |
1999-07-28 - 2006-01-20
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
1999-05-21 - 2005-12-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 167 |
||
Administrator |
1998-07-17
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1999-03-09 - 2007-04-05
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
2000-02-01 - 2019-08-05
Rezina, str. Voluntarilor, 14/1, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2002-03-12 - 2020-04-03
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator Lichidator |
1994-01-05 - 2008-09-05
Criuleni, str. 31 August 1989, 1 |
||
Administrator |
2004-10-12
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 2A |
||
Administrator |
1999-02-11 - 2011-05-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 95 |
||
Administrator |
2006-08-28 - 2015-05-21
Orhei, str. Meşterul Manole, 14 |
||
Administrator Lichidator |
2001-04-17 - 2021-04-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 47 |
||
Administrator Administrator |
2005-03-31
Floreşti, Nicolaevca |
||
Administrator |
1998-09-14 - 2012-07-18
Călăraşi, str. Bojole, 35, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1998-07-23 - 2012-07-19
Călăraşi, str. Diaconaş, 4 |
||
Administrator |
2001-12-04 - 2012-07-20
Călăraşi, str. Tineretului, 24 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
2001-02-05 - 2012-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 23 |
||
Lichidator Administrator |
1998-01-16 - 2012-09-17
Şoldăneşti, str. 31 August, 12/1 |
||
Administrator |
2001-02-12 - 2012-11-28
Şoldăneşti, str. 1 Mai, 12 |
||
Administrator |
1992-04-20 - 2012-12-18
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Botanica |