Other land passenger transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-11-27 - 2018-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
1996-01-30 - 2013-06-06
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator Lichidator |
2002-05-23
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
1997-01-23
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1994-06-27 - 2020-12-16
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 39, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1998-12-09 - 2022-03-28
Anenii Noi, Geamăna, str. Gagarin Iu., 10 |
||
Administrator |
2004-12-27 - 2021-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 284 |
||
Administrator |
2008-01-30 - 2020-02-21
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin, 199 |
||
Administrator |
1995-11-27 - 2020-02-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Krîlov, 27 |
||
Administrator |
1998-10-21 - 2005-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/4, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1997-10-30 - 2020-12-15
Cahul, str. Unirii, 8 |
||
Administrator |
2002-04-17 - 2019-12-19
Ialoveni, Cigîrleni |
||
Administrator |
2002-10-01 - 2020-12-17
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator |
1993-05-23 - 2019-12-20
Străşeni, str. Rareş Petru, 25 |
||
Administrator |
2001-09-03 - 2019-12-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 9/A, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1995-05-18 - 2019-12-23
Cahul, str. Viteazul Mihai, 47, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1996-04-29 - 2015-10-23
Taraclia, str. Lomonosov M., 25 |
||
Administrator |
1998-02-03 - 2015-11-05
Orhei, str. Iachir I., 29/A, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1993-05-24 - 2022-03-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 37, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1996-12-24 - 2019-12-24
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Zarecinaia, 48 |
||
Administrator |
2000-01-25 - 2019-12-26
Orhei, str. Iachir I., 35, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1996-04-24 - 2019-12-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cozeriuc, 9 |
||
Administrator |
1998-01-26 - 2024-05-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 25, ap.(of.) 109 |
||
Administrator |
1998-01-26 - 2024-05-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/3, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1995-04-17 - 2019-12-26
Hînceşti, str. Creangă Ion, 52, ap.(of.) 62A |
||
Administrator |
1993-01-25
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1992-06-10 - 2019-12-27
Rezina, str. Suveranităţii, 34 |
||
Administrator |
1997-07-01 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 21/2, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1993-02-04 - 2019-12-19
Cahul, str. Lupu Vasile, 4 |
||
Administrator |
2001-04-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 279 |
||
Administrator |
2002-09-25 - 2021-03-24
Căuşeni, str. Unirii, 1, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2000-12-19
Ialoveni, Ulmu |
||
Administrator |
1996-04-12 - 2019-12-23
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
1993-06-18
Leova, Sărata Nouă |
||
Administrator |
1995-12-25 - 2023-12-04
Ungheni, str. Ureche Gr., 2, ap.(of.) 3 |