Other land passenger transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-01-13 - 2013-07-08
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gorkii, 57 |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-30 - 2014-04-22
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 47 |
||
Administrator |
1997-06-02 - 2015-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 37, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2004-06-15 - 2016-07-19
Ialoveni, str. Prieteniei, 8, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1999-11-04
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 46/2 |
||
Administrator |
2001-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pietrăriei, 19 |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2014-09-16
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 6, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
1999-05-13 - 2014-10-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1 |
||
Administrator |
1994-12-07 - 2015-12-08
Orhei, str. Lupu Vasile, 79 |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2016-08-17
Orhei, Jora de Sus |
||
Administrator |
2004-12-15 - 2015-08-07
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2004-04-14 - 2013-04-01
Soroca, str. Artelelor, 33, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2004-06-02 - 2017-02-23
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2004-10-06 - 2017-03-13
Soroca, str. Mateevici A., 17, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2005-04-11 - 2013-06-20
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 40 |
||
Administrator |
1999-01-14 - 2017-03-07
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
2013-06-28 - 2014-04-17
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
1997-02-12 - 2015-08-05
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Octombrie, 17 |
||
Administrator |
1994-12-01 - 2014-07-10
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 14, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
2004-02-19 - 2013-06-18
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Sadovaia, 253 |
||
Administrator |
1997-11-14 - 2015-06-19
Bălţi, str. Academician Vladimir Belousov, 47, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-04-13 - 2013-02-18
Ştefan Vodă, str. Frunze M., 14 |
||
Administrator |
1994-08-26 - 2016-01-29
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Beda Şt., 25 |
||
Administrator |
2007-05-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 16, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1999-04-21 - 2020-11-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 22, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1999-03-12 - 2016-07-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2002-02-12 - 2016-11-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Timişoara, 35 |
||
Administrator |
2000-08-30 - 2015-11-26
Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 1/A |
||
Administrator |
1999-05-24 - 2016-07-08
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
2000-08-16
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator |
1996-03-11 - 2014-08-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Glavan Boris, 16 |
||
Administrator |
1999-02-15 - 2014-09-10
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2005-08-04 - 2014-03-18
Taraclia, str. Voczalinaia, 1 |
||
Administrator |
1993-12-14 - 2014-05-23
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
1998-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cristea Alexandru, 23 |