Other land passenger transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-05-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 30/2, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2000-03-21 - 2020-02-13
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
1993-05-17 - 2020-11-20
Ialoveni, str. Moldova, 49 |
||
Administrator |
2001-05-08 - 2019-10-08
Bălţi, str. Ceaikovski P., 35 |
||
Administrator |
2000-07-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 40/1, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2004-12-21 - 2012-09-12
Floreşti, str. Victoriei bd., 59/A |
||
Administrator |
1995-12-19 - 2012-07-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komsomolskaia, 5 |
||
Administrator |
1993-01-29 - 2019-10-07
Bălţi, str. 1 Mai, 74 |
||
Administrator |
2005-12-07 - 2012-11-06
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 180 |
||
Administrator |
1997-04-22 - 2018-11-09
Cahul, str. Viteazul Mihai, 2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2012-09-24
Ştefan Vodă, Palanca, str. Livezilor, 31 |
||
Administrator |
1999-06-09 - 2012-10-12
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 8 Martie, 37 |
||
Administrator |
1994-02-14 - 2012-08-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ostrovski, 43/a |
||
Administrator |
2007-10-10 - 2012-09-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 18A |
||
Administrator |
1994-10-18 - 2012-09-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dzerjinski, 23 |
||
Administrator |
1999-03-16 - 2019-06-13
Bălţi, str. Tolstoi L., 31 |
||
Administrator |
2008-12-16 - 2012-09-06
Căuşeni, str. Unirii, 3A, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1996-05-15 - 2019-03-22
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
1993-11-30 - 2020-10-26
Şoldăneşti, str. Jukov, 2, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2000-03-09 - 2012-08-09
Cahul, Huluboaia |
||
Administrator |
2001-05-29 - 2019-03-05
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2000-03-06 - 2012-07-31
Hînceşti, str. Ciorbă Toma, 10, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1994-02-15 - 2012-11-15
Hînceşti, Leuşeni |
||
Administrator |
1997-06-18 - 2019-03-19
Briceni, Lipcani, str. Lazo S., 1 |
||
Administrator |
2003-02-18 - 2018-01-23
Soroca, str. Soltuz N., 6, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1998-04-09 - 2015-06-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghioceilor, 1 |
||
Administrator |
1997-12-09 - 2020-02-13
mun. Chişinău, Durleşti, str. Caucaz, 55 |
||
Administrator |
1997-12-18 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 1 |
||
Întreprinderea Individuală ROŞCA RAISA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-10-12 - 2013-11-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, 10, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1998-12-24 - 2018-05-17
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 115, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2002-02-25 - 2017-11-23
Cahul, str. Caragiale I.L., 37, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1998-07-08 - 2018-06-05
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
2000-11-02 - 2016-06-30
Sîngerei, str. Glavan Boris, 3 |
||
Administrator |
1993-02-04 - 2017-02-24
Bălţi, str. Strîi, 3/a |
||
Administrator |
1993-02-05 - 2018-03-01
Cahul, str. Republicii bd., 18/a, ap.(of.) 4 |