Other land passenger transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-01-30 - 2004-04-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 57, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1998-05-11 - 2004-03-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/1, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1998-06-09 - 2004-05-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 4/2, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2003-11-11
Criuleni, str. 31 August, 3 |
||
Administrator |
2001-04-27 - 2003-06-09
Criuleni, Coşerniţa |
||
Administrator |
2000-06-22 - 2003-07-23
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2000-09-11 - 2005-01-04
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
2001-02-05 - 2003-06-30
Bălţi, str. Decebal, 164, ap.(of.) 67 |
||
Administrator |
1998-12-02 - 2003-02-19
Bălţi, str. Feroviarilor, 1 |
||
Administrator |
1998-05-18 - 2003-06-11
Bălţi, str. Coşbuc G., 22, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2001-07-02 - 2003-07-15
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 8, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1998-02-11 - 2003-12-24
Bălţi, str. Suceava, 8, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2002-01-21 - 2003-07-07
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
1999-09-17 - 2003-06-04
Cahul, Luceşti |
||
Administrator |
1997-11-27 - 2003-04-16
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
1997-08-14 - 2003-02-06
Donduşeni, str. Vieru Igor, 30 |
||
Administrator |
1997-04-29 - 2003-03-13
Edineţ, Cupcini, str. Salcîmilor, 12 |
||
Administrator |
1997-07-23 - 2003-07-22
Donduşeni, Moşana |
||
Administrator |
1998-08-25 - 2003-07-31
Cimişlia, str. Traian, 174 |
||
Administrator |
1995-03-18 - 2020-02-12
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2002-08-28 - 2003-07-31
Orhei, str. Zemţov Piotr, 21 |
||
Administrator |
2002-04-05 - 2003-05-06
Soroca, str. Mitropolit Dosoftei, 6 |
||
Administrator |
2002-03-12 - 2003-07-10
Soroca, str. Soltuz N., 2, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1999-07-23 - 2003-11-07
Ştefan Vodă, Carahasani |
||
Administrator |
2002-01-30 - 2003-06-27
Ungheni, str. Mioriţa, 10 |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2003-08-28
Nisporeni, Soltăneşti |
||
Administrator |
1998-03-17 - 2003-03-25
Călăraşi, str. Vişinilor, 7 |
||
Administrator |
2001-09-28 - 2003-09-08
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Lenin, 76 |
||
Administrator |
2001-08-17 - 2003-06-25
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Sovietică, 2, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2014-08-25 - 2020-10-23
Făleşti, Pînzăreni |
||
Administrator |
1999-10-21 - 2004-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 60/5, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
1998-10-01 - 2002-12-13
Rîşcani, Costeşti |
||
Administrator |
1997-02-07 - 2018-04-12
Taraclia, Corten, str. Dimitrov, 39 |
||
Administrator |
1998-06-25 - 2018-04-12
Bălţi, str. Griboedov, 10 |
||
Administrator |
1994-04-28 - 2002-10-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17/1, ap.(of.) 61 |