Other land passenger transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-02-22 - 2018-12-19
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2001-08-21 - 2018-12-19
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
1997-06-04
Ungheni, Ţîghira |
||
Administrator |
1999-07-06 - 2001-08-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costiujeni str-la 1, 14 |
||
Administrator |
1998-03-18 - 2019-08-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 37, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2000-05-02 - 2019-12-31
Ialoveni, Zîmbreni |
||
Administrator |
1997-09-04
Floreşti, str. <, 7/2 |
||
Lichidator Administrator |
1997-12-24 - 2021-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 39/1, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
1999-03-29
Hînceşti, 1 |
||
Administrator |
2000-06-01
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
2000-06-06
Hînceşti, Mingir, str. Porumbescu Ciprian, 5 |
||
Administrator |
2001-02-01
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 92, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2002-08-07 - 2020-05-15
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1997-12-19 - 2009-05-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 5, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1993-11-02 - 2022-02-28
Cahul, Giurgiuleşti, str. Koţiubinski Mihailo, 74 |
||
Administrator |
1994-10-12
Taraclia, Valea Perjei |
||
Administrator |
2001-07-09
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1996-02-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2 |
||
Administrator |
1998-01-15 - 2021-12-08
Cahul, Manta |
||
Administrator |
1998-05-27 - 2021-12-10
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
1996-07-24 - 2021-12-10
Cahul, str. Lăutarilor, 7/A |
||
Administrator |
1993-06-30 - 2021-12-10
Cahul, str. Viteazul Mihai, 39, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2005-08-25 - 2020-10-22
Cantemir, Cania, str. Tineretului, 59 |
||
Administrator |
2004-08-24 - 2020-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 3, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2000-06-29 - 2020-02-12
Făleşti, str. Negură Andrei, 10 |
||
Administrator |
2001-06-07 - 2021-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 10, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1999-04-30 - 2020-02-12
Făleşti, str. Bogdan-Vodă, 2 |
||
Administrator |
1998-10-22 - 2020-02-12
Făleşti, str. Bălţului, 13/1, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1999-11-10 - 2020-02-11
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
1998-08-10 - 2022-07-04
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1999-11-12 - 2019-08-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) 102 |
||
Lichidator Lichidator Administrator |
2002-09-04 - 2021-12-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21 |
||
Administrator |
1997-06-30 - 2021-12-13
Orhei, str. Sportivilor, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
1995-05-24 - 2021-12-15
Bălţi, str. 1 Mai, 7/A, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1998-01-14 - 2022-07-04
Ialoveni, str. Livezilor, 1/A |