|
|
2002-05-14
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
1998-10-08 - 2021-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 18, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1997-09-04 - 2021-10-01
Ialoveni, str. Cetatea Albă, 59/A
|
|
|
|
2005-03-14
Briceni, Colicăuţi
|
|
|
|
2005-12-05 - 2015-04-02
Cimişlia, Cenac
|
|
|
|
2004-08-16 - 2021-10-05
Şoldăneşti, Curătura
|
|
|
|
2000-04-26
Cahul, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 17
|
|
|
|
1998-02-09 - 2020-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 11/1, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1995-06-12 - 2021-10-06
Ungheni, Agronomovca
|
|
|
|
1992-11-17 - 2021-10-08
Străşeni, str. 31 August 1989, 56
|
|
|
|
1998-05-27 - 2018-11-02
Cahul, Alexandru Ioan Cuza
|
|
|
|
1998-06-01 - 2019-07-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 92, ap.(of.) 202
|
|
|
|
1998-03-24 - 2020-02-11
Bălţi, str. Testemiţeanu N., 19, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2002-03-13 - 2021-11-09
Teleneşti, Vadul-Leca
|
|
|
|
1997-12-12
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor, 8, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1997-11-19
mun. Chişinău, Dumbrava, str. Prieteniei, 4
|
|
|
|
2000-11-02 - 2018-06-20
Cahul, str. Tineretului, 10, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1997-08-08 - 2019-02-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49
|
|
|
|
1995-03-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 11, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1996-08-09 - 2005-10-26
Nisporeni, Vînători
|
|
|
|
1998-05-04
Călăraşi, Sipoteni
|
|
|
|
2000-11-30
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
1997-04-24 - 2018-06-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 204
|
|
|
|
1998-01-13 - 2021-07-13
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul Ion, 2
|
|
|
|
1999-08-17 - 2020-02-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 5, ap.(of.) 93
|
|
|
|
1997-06-13
Căuşeni, Hagimus, str. Ştefan cel Mare, 69
|
|
|
|
1998-09-14 - 2018-11-02
Cahul, str. Victoriei bd., 1/V
|
|
|
|
1999-04-01 - 2018-10-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 10, ap.(of.) 908
|
|
|
|
1999-03-18 - 2018-10-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 22, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2001-04-06 - 2018-10-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 802, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2007-05-24
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Lenin, 38
|
|
|
|
1994-05-10 - 2021-03-03
Teleneşti, str. Eminescu Mihai, 3
|
|
|
|
1997-04-16
Nisporeni, str. Zubcu-Codreanu Nicolae, 28
|
|
|
|
2006-02-23 - 2021-11-12
Taraclia, str. Kurcenko N., 11
|
|
|
|
2002-05-22 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Deleanu Liviu, 1, ap.(of.) 48
|
|