Other land passenger transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-03-06 - 2006-01-20
Şoldăneşti, Mihuleni |
||
Administrator |
2002-04-11 - 2007-04-28
Orhei, str. Stejarilor, 2/V, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2001-08-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 8/3, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2001-12-20
Şoldăneşti, str. Nucarilor, 2 |
||
Administrator |
2000-07-05 - 2010-09-07
Orhei, str. La hotar, 5 |
||
Administrator |
2001-05-24 - 2009-07-23
Orhei, str. Cupcea V., 9, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1994-09-07
mun. Chişinău, Cricova, str. Alecsandri Vasile, 10 |
||
Administrator |
1995-07-06
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2001-08-15
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2002-02-07 - 2007-07-28
Rezina, str. 27 August, 48, ap.(of.) 23 |
||
Administrator Lichidator |
1995-09-08 - 2007-03-29
Rezina, str. Mateevici A., 31 |
||
Administrator |
2002-02-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 96, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2000-02-09
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1999-02-11 - 2021-02-19
Nisporeni, Călimăneşti |
||
Administrator |
2002-03-27
Criuleni, Coşerniţa, str. Eminescu Mihai, 16 |
||
1998-07-14 - 2004-07-15
Teleneşti, Mîndreşti |
|||
Administrator |
1996-01-29 - 2008-02-06
Rezina, str. 27 August, 44, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
1996-02-16 - 2020-10-16
Şoldăneşti, str. Grecu, 13 |
||
Lichidator |
2004-05-26 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 8, ap.(of.) 115 |
||
Administrator |
1998-03-09
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2001-02-07 - 2020-11-13
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2003-01-24 - 2003-04-25
Soroca, str. Studenţilor, 10, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2002-06-20 - 2008-09-30
Floreşti, str. Glavan Boris, 13 |
||
Administrator |
2003-02-06 - 2006-10-18
Soroca, 17 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1994-10-11 - 2010-02-26
Drochia, str. Independenţei, 50 |
||
Administrator Lichidator |
2001-01-15 - 2007-01-31
Soroca, str. Independenţei, 52, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
1999-11-25 - 2006-08-09
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1992-08-26 - 2000-08-02
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1999-10-27 - 2006-08-07
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
1999-10-06 - 2004-02-26
Floreşti, str. Ciorbă Toma, 21 |
||
Administrator |
2001-08-21
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
1999-12-20 - 2012-05-31
Soroca, Egoreni |
||
Administrator Lichidator |
1999-11-30 - 2006-08-09
Floreşti, Scăieni |
||
Administrator |
1992-09-23 - 2000-01-24
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2000-06-14 - 2008-02-15
Şoldăneşti, Dobruşa |