Other land passenger transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-03-20
Soroca, str. Mateevici A., 17, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2001-06-04
Teleneşti, Coropceni |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
2001-05-11 - 2008-05-27
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1995-12-11 - 2009-04-06
Teleneşti, str. Rareş Petru, 1, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1999-06-18
Teleneşti, Băneşti |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
2000-02-03 - 2008-05-29
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Întreprinzător Individual BUGA ALEXANDRU Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-08-10
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
1999-03-16
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2002-01-04 - 2008-12-10
Orhei, str. Dorobanţi, 94 |
||
Administrator |
2001-08-20 - 2007-04-24
Orhei, str. Muntenilor, 10 |
||
Administrator |
2001-08-16 - 2007-10-09
Rezina, str. Dacia, 19 |
||
Administrator |
2000-04-11 - 2008-09-02
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2002-09-20
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Telman, 3, ap.(of.) 13 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1996-07-10 - 2008-01-10
Orhei, str. Komsomolskaia str-la, 75 |
||
Administrator |
2000-01-11
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2007-10-11
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lenin, 107 |
||
Administrator |
1994-06-03
Teleneşti, str. Cantemir D., 146 |
||
1999-05-20 - 2007-03-19
Orhei, str. Iachir I., 1, ap.(of.) 45 |
|||
Administrator |
2002-09-06
Şoldăneşti, Găuzeni |
||
Lichidator Administrator |
2002-08-12 - 2007-12-21
Orhei, str. Eminescu M. bd., 19/64 |
||
Administrator |
2002-03-21 - 2009-11-09
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2002-03-11 - 2011-12-09
Orhei, str. Gagarin Iu., 46 |
||
Lichidator Administrator |
2000-08-24 - 2009-12-08
Rezina, Piscăreşti |
||
Administrator |
2000-04-20 - 2005-09-16
Orhei, str. Cupcea V., 3, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2002-06-03 - 2010-04-20
Orhei, str. Călătorilor, 1 |
||
Administrator |
2000-08-23 - 2005-11-15
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 100 |
||
Administrator |
1995-03-10
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2000-04-06 - 2008-09-03
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1995-03-06 - 2005-09-13
Orhei, str. Iachir I., 4, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2000-02-11
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
2000-03-10 - 2008-08-21
Rezina, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 18 |
||
Lichidator Administrator |
2000-03-30 - 2007-04-28
Rezina, Pereni |
||
Administrator |
2002-03-06 - 2006-01-21
Şoldăneşti, Mihuleni |
||
Administrator |
2002-03-04 - 2009-02-18
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2002-03-05 - 2006-01-21
Şoldăneşti, Glinjeni |