Other land passenger transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-03-12 - 2000-07-19
Sîngerei, Ţipleşti |
||
Administrator |
2001-07-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 36, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2014-08-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 88 |
||
Administrator |
1995-12-09 - 2007-04-28
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2019-11-28
Taraclia, str. Dimitrov, 28 |
||
Administrator |
1997-07-02 - 2020-04-17
Orhei, str. Eliberării, 162 |
||
Administrator |
1996-01-10 - 2018-01-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 35/2, ap.(of.) 89 |
||
Administrator |
1995-01-18 - 2010-11-05
Cimişlia, str. Eminescu Mihai, 41, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1999-02-10 - 2009-10-30
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 64, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
1997-12-02 - 2007-01-05
Cimişlia, Mihailovca |
||
Administrator |
1995-12-05 - 2007-07-04
Basarabeasca, Iserlia |
||
Administrator |
1994-06-07 - 2007-01-15
Leova, Sărăteni |
||
Administrator |
1999-06-18 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15/2, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
1997-05-26
Basarabeasca, Abaclia |
||
1994-02-14 - 2006-08-15
Hînceşti, str. Creangă Ion, 84 |
|||
Administrator |
2000-07-27 - 2005-12-21
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 30, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1995-09-22 - 2006-02-03
Hînceşti, str. Alba-Iulia, 7 |
||
Administrator |
2000-02-17
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
2000-04-28
Orhei, str. Lazo S., 33 |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
2001-11-19 - 2007-04-06
Şoldăneşti, Curătura |
||
Administrator |
2002-02-11 - 2009-07-13
Rezina, str. Trandafirilor, 2/1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2003-02-04
Orhei, str. Lazo S., 4/A, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1992-11-06 - 2008-02-21
Teleneşti, str. Dacia, 31 |
||
Administrator |
2000-12-06 - 2006-07-31
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2000-10-17 - 2008-07-10
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
1998-12-02 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 47 BI |
||
Administrator |
2008-02-20
Orhei, Mitoc |
||
Administrator Lichidator |
1997-07-03 - 2010-12-15
Şoldăneşti, str. Puşkin A., 37 |
||
Administrator |
2003-02-24 - 2008-08-25
Teleneşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 31 |
||
Administrator |
1998-05-04
Şoldăneşti, str. Alecsandri Vasile, 9 |
||
Administrator |
2002-08-05 - 2005-09-22
Orhei, str. Lupu Vasile, 6, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1996-12-04 - 2008-06-09
Rezina, str. Eminescu Mihai, 2 |
||
Administrator |
1999-07-26 - 2008-04-14
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2000-10-06 - 2005-12-01
Rezina, str. Şciusev A., 7, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1999-03-23
Rezina, Lalova |