Taxi transports of all types, including by itinerary
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-11-26 - 2018-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 4, ap.(of.) 1511 |
||
Administrator |
2004-02-06 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 22/3, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2002-03-27 - 2019-04-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67 |
||
Administrator Lichidator |
1993-02-04 - 2019-07-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 91, ap.(of.) 143 |
||
Administrator Lichidator |
1999-09-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1, ap.(of.) 817 |
||
2000-12-05 - 2010-09-13
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Lazo S., 188 |
|||
Administrator |
2004-10-21 - 2019-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 11, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2002-09-16 - 2019-02-27
Ialoveni, str. Viteazul Mihai, 90 |
||
Administrator |
2006-12-15
Bălţi, str. Sadoveanu M., 1/a |
||
Administrator |
2000-09-26 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194/1, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2008-08-28 - 2019-03-06
Hînceşti, str. Creangă Ion, 26, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2000-10-10 - 2019-03-06
Străşeni, Căpriana |
||
Administrator |
1998-03-17 - 2019-06-13
Rîşcani, str. Ştefan cel Mare, 36 |
||
2001-10-15 - 2010-09-30
Soroca, str. Calea Bălţului, 71 |
|||
Administrator |
2001-03-06 - 2019-03-06
Glodeni, Hîjdieni |
||
2001-02-05 - 2010-10-30
Soroca, str. Colinelor, 11 |
|||
Administrator |
2002-03-21 - 2016-06-24
Edineţ, Brînzeni |
||
Administrator |
1993-05-14 - 2016-06-27
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Kirov, 31 |
||
Administrator |
2004-11-15
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2008-10-09 - 2019-03-13
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 62 |
||
Administrator |
2002-02-25 - 2017-03-28
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
2000-11-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15 |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2020-02-18
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2001-03-02 - 2017-03-17
Drochia, str. Sorocii, 20, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2001-05-22 - 2016-12-27
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Lichidator Administrator |
2014-02-28 - 2022-03-21
Glodeni, Ciuciulea |
||
Administrator |
1998-06-02 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Tăbăcăria Nouă, 31 |
||
Administrator |
2007-01-18 - 2019-03-20
Rîşcani, Sverdiac |
||
Administrator |
1999-07-27 - 2016-07-25
Bălţi, str. Razin Stepan, 32 |
||
Administrator |
2013-12-17 - 2014-10-15
Nisporeni, Cioreşti |
||
2002-09-05 - 2010-11-02
mun. Chişinău, Vatra, str. Florilor, 2 |
|||
Administrator |
1993-11-25 - 2022-11-29
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 65, ap.(of.) 10 |
||
Lichidator Administrator |
2013-07-23 - 2020-02-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfîntul Vasile, 3 |
||
Administrator |
2001-08-23 - 2020-02-19
Floreşti, Japca |
||
Administrator |
2001-03-30 - 2024-09-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 100, ap.(of.) 45 |