|
|
1997-12-02
Soroca, str. Levandovschi Iurie, 26
|
|
|
|
2003-09-10
Soroca, str. Independenţei, 77, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1992-07-23 - 2007-07-11
Soroca, Egoreni, str. Nucarilor, 6
|
|
|
|
1995-02-28 - 2018-06-13
Cahul, Borceag, str. Creangă Ion, 8
|
|
|
|
1992-09-09
Drochia, str. 31 August, 35
|
|
|
|
2003-10-29 - 2009-07-15
Drochia, Popeştii de Sus
|
|
|
|
1994-09-27 - 2012-09-26
Basarabeasca, Sadaclia
|
|
|
|
1995-02-21 - 2012-10-31
Cantemir, Chioselia
|
|
|
|
2000-06-15
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 15, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1997-07-28 - 2008-04-23
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 41, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1992-07-20 - 2020-11-13
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Plotnikov, 69
|
|
|
|
2002-01-18
Nisporeni, Bălăureşti
|
|
|
|
1993-11-12 - 2018-01-16
Soroca, str. Independenţei, 81/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1996-12-19
Ungheni, str. Asachi Gh., 25
|
|
|
|
1996-12-05 - 2024-02-19
Ungheni, Cornova
|
|
|
|
2012-06-29
Orhei, Trebujeni
|
|
|
|
2007-10-30 - 2019-07-23
Cantemir, Porumbeşti
|
|
|
|
2015-01-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 6/3, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1992-09-09
Floreşti, str. 31 August, 59
|
|
|
|
1995-04-05 - 2019-07-24
Cantemir, Stoianovca
|
|
|
|
2004-02-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 21/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-05-14 - 2014-08-14
Donduşeni, str. 31 August, 106
|
|
|
|
2012-04-11
Bălţi, str. Ovidiu, 6
|
|
|
|
2004-02-24
Anenii Noi, Cobusca Nouă
|
|
|
|
2004-03-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 10/2, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1994-09-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 21/3
|
|
|
|
2012-10-05 - 2019-07-15
Ungheni, str. Naţională, 10, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2005-10-19 - 2021-02-26
mun. Chişinău, Truşeni, str. Eminescu Mihai, 22
|
|
|
|
1993-12-30 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 16, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1992-08-14 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 8, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2004-06-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 9/1, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1994-08-23 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Moroşanu Nicolae, 13/1
|
|
|
|
1992-10-01 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dacinaia, 12/A
|
|
|
|
2003-11-20 - 2024-04-02
Cahul, str. Mateevici A., 21
|
|
|
|
1994-11-08 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 1, ap.(of.) 113
|
|