Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-12-06 - 2017-07-31
Ocniţa, Hădărăuţi |
||
Administrator |
2008-01-10
Briceni, Lipcani, str. Gorkii, 140 |
||
Administrator |
2011-04-01 - 2021-07-22
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
2007-12-19
Ocniţa, Otaci, str. Nagornaia, 5 |
||
Administrator |
1997-08-11 - 2011-03-18
Donduşeni, Tîrnova, str. Russo Alecu, 72 |
||
Administrator |
2007-12-26
Ocniţa, Otaci, str. Lazo S., 14, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-12-10
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2008-06-10
Edineţ, str. Zăbricenilor, 11 |
||
Administrator |
2005-04-26 - 2018-05-08
Făleşti, Valea Rusului |
||
Administrator |
1995-02-17 - 2007-12-17
Briceni, str. Independenţei, 33, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1994-03-30 - 2008-06-24
Edineţ, str. Păcii, 63, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2007-12-24
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
2007-03-06 - 2011-05-26
Leova, Sărata Nouă |
||
Administrator |
1997-01-29 - 2008-09-08
Edineţ, str. Basarabiei, 10 |
||
Administrator |
1997-09-18 - 2008-03-06
Edineţ, str. Testemiţeanu N., 29 |
||
Administrator Lichidator |
2006-09-11 - 2022-01-06
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 3, ap.(of.) 505 |
||
Administrator |
1995-07-14 - 2007-12-29
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 63/23 |
||
Administrator |
2005-03-16 - 2019-04-01
Soroca, Cremenciug |
||
Administrator |
1994-11-25 - 2008-01-10
Edineţ, str. Independenţei, 79, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1996-08-29 - 2008-03-27
Edineţ, str. Cristea Alexandru, 7 |
||
Administrator |
2012-08-14
Bălţi, str. Independenţei, 34 |
||
Administrator |
2007-03-14
Leova, Romanovca |
||
Administrator |
2007-02-05
Cimişlia, str. Cibotari Maria, 46 |
||
Administrator |
2007-02-16
Leova, str. Alexandru cel Bun, 43, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2007-02-20 - 2008-07-02
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Ştefan cel Mare, 27 |
||
Administrator |
2007-03-15 - 2010-09-16
Leova, Cneazevca |
||
Lichidator Administrator |
2012-09-18
Hînceşti, str. Bucovina, 12 |
||
Administrator |
1996-05-08 - 2007-05-11
Leova, str. Ştefan Vodă, 146 |
||
Administrator |
1999-06-14 - 2007-08-21
Leova, Cneazevca |
||
Administrator |
1996-05-07 - 2007-06-28
Leova, Cupcui |
||
Administrator |
1995-01-09 - 2007-06-21
Leova, Sărăteni |
||
1996-04-01 - 2008-07-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 52 |
|||
Administrator |
1996-10-18 - 2007-06-28
Leova, Beştemac |
||
Administrator |
1996-02-15 - 2020-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădescu Nicolae, 1, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1996-12-23 - 2007-06-10
Leova, str. Alecsandri Vasile, 1 |