Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-02-22 - 2017-10-04
Edineţ, Cupcini, str. Renaşterii, 15, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2005-09-28 - 2022-05-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2, ap.(of.) 120 |
||
Administrator |
1996-05-13 - 2009-03-10
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
2007-01-26 - 2007-08-02
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
2007-01-23 - 2011-06-30
Briceni, str. Naberejnaia, 4 |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2009-04-10
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
1995-03-01
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 35/1, ap.(of.) 30 |
||
Administrator Lichidator |
2001-01-25
Orhei, str. Sadoveanu M., 20, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-07-26
Edineţ, Alexeevca |
||
Administrator |
2000-02-16 - 2018-04-27
Taraclia, Musaitu |
||
Administrator |
2005-07-11 - 2017-09-29
Floreşti, Gura Căinarului |
||
Administrator |
2011-03-28 - 2019-03-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 12/3, ap.(of.) CёM |
||
Administrator |
2014-10-23 - 2017-09-25
Donduşeni, str. 31 August, 6, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-04-03 - 2008-09-16
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
2007-02-23
Edineţ, str. Lazo S., 108 |
||
Administrator |
2003-04-01 - 2011-01-12
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1995-03-01 - 2009-04-01
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2011-01-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75d |
||
Administrator |
1994-12-02 - 2009-03-30
Edineţ, Trinca |
||
1995-02-28 - 2008-10-07
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 132 |
|||
Administrator |
1996-03-29 - 2007-09-18
Briceni, Lipcani, str. Jukovski, 101 |
||
Administrator |
2007-03-19
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
1997-07-09 - 2007-04-12
Briceni, Trebisăuţi |
||
Administrator |
1998-04-13 - 2007-07-11
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 24/3, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2012-03-21
mun. Chişinău, Coloniţa, str. 31 August 1989, 3 |
||
Administrator |
1994-11-21
Edineţ, Burlăneşti |
||
Administrator |
2006-05-25 - 2011-01-12
Edineţ, str. 8 Martie, 4 |
||
Administrator |
2008-04-08 - 2011-01-12
Leova, str. Vlaicu Aurel, 6 |
||
Administrator |
2000-07-21 - 2007-05-24
Ocniţa, Otaci, str. Gogol, 16 |
||
Administrator |
1994-06-15 - 2007-09-13
Edineţ, str. Rareş Petru, 75 |
||
Administrator |
1996-10-09
Rîşcani, str. Eternităţii, 3, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2007-05-23 - 2011-11-17
Edineţ, Bădragii Vechi |
||
Administrator |
1994-04-19
Drochia, str. Independenţei, 42 |
||
Administrator |
1996-01-11 - 2011-03-18
Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 49 |
||
1996-03-27 - 2008-10-30
Bălţi, str. Ciobanu Tamara, 77 |