Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-04-29 - 2010-10-13
Cahul, str. Garoafelor, 26, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1995-12-11 - 2007-10-08
Cahul, str. Caragiale I.L., 37, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2007-08-06
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
2007-07-16
Cahul, str. Dunării, 5, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2014-06-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/5, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2009-12-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bălcescu N., 20 |
||
Administrator |
2007-07-19 - 2010-02-02
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
1994-02-21 - 2007-11-07
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 13, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2007-08-01 - 2009-05-08
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
2007-08-10 - 2008-10-16
Cahul, str. Nufărul Alb, 3 |
||
Administrator |
2008-01-31 - 2020-03-06
Edineţ, Brătuşenii Noi |
||
1995-11-20 - 2008-12-17
Cahul, str. Stroescu V., 35, ap.(of.) 100 |
|||
Administrator |
1994-11-23 - 2007-10-02
Taraclia, str. Gagarin Iu., 135 |
||
Administrator |
1999-04-09 - 2008-01-21
Taraclia, str. Dimitrov, 50 |
||
Administrator |
2014-06-24
mun. Chişinău, Durleşti, str. Marinescu Al., 48, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2008-03-13
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 14/4, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2014-06-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 30/9, ap.(of.) 88 |
||
Administrator |
1996-03-19 - 2008-11-27
Cahul, str. Lăutarilor, 16 |
||
Administrator |
2012-03-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/8, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2014-06-23
Donduşeni, str. Cantemir D., 104 |
||
Administrator |
1992-09-21 - 2019-05-17
Călăraşi, str. Mitropolit Dosoftei, 11 |
||
Administrator |
1995-05-03 - 2010-12-20
Cahul, str. Cantemir D., 20 |
||
Administrator |
1994-08-22 - 2011-01-17
Cahul, str. Bălcescu N., 3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-09-01 - 2007-12-29
Cahul, str. Nencev Teodor, 35, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-10-04 - 2011-08-09
Taraclia, str. Serebreak M., 35, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1992-11-05 - 2008-01-17
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1995-08-23 - 2007-10-24
Cahul, str. Frunze M., 14 |
||
Administrator |
2011-01-13 - 2021-01-04
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate |
1993-06-30 - 2007-10-23
Cahul, str. Viteazul Mihai, 39, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
1996-11-06 - 2008-06-25
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
1994-11-16 - 2008-07-29
Cahul, Doina |
||
Administrator |
2014-11-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 33, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2013-12-18 - 2021-01-04
Rîşcani, str. Independenţei, 52, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2007-12-07 - 2008-07-14
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
2011-10-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 3/A, ap.(of.) 29 |