Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-11-09
Bălţi, str. Şevcenko T., 91, ap.(of.) 15 |
||
2002-10-23 - 2009-04-13
UTA Găgăuzia, Etulia |
|||
Administrator |
2007-11-07
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2015-01-06
Bălţi, str. Cahulului, 58, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1996-11-13 - 2016-09-29
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator |
2007-11-13
Bălţi, str. Şevcenko T. str-la, 2 |
||
Administrator |
1994-07-20 - 2016-09-12
Edineţ, str. Gorkii, 33 |
||
Administrator |
1995-07-18
Făleşti, Pietrosu |
||
Lichidator Administrator |
1996-09-05 - 2017-02-17
Orhei, str. 31 August, 7, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2012-07-06
Soroca, Egoreni |
||
2001-05-10 - 2009-05-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 144 |
|||
Administrator |
1993-12-27 - 2017-07-31
Briceni, Corjeuţi |
||
1995-07-12 - 2009-04-16
Sîngerei, str. Lermontov M., 9 |
|||
Administrator provizoriu Administrator |
2012-10-22 - 2018-01-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev Alexei, 62 |
||
Administrator |
1995-09-25 - 2009-03-14
Bălţi, str. Bucovinei, 33, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1995-12-22 - 2008-07-07
Bălţi, str. Academician Vladimir Belousov, 59, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2007-12-11
Făleşti, str. Bălţului, 13, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2007-12-12
Bălţi, str. Libertăţii, 135 |
||
Administrator |
2007-12-11
Făleşti, str. Luceafărului, 34 |
||
Administrator |
2002-01-23 - 2016-11-03
Rîşcani, Pociumbăuţi |
||
Administrator |
1994-03-16 - 2016-11-23
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
1997-08-22 - 2019-10-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 82/1, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1994-06-28
Rîşcani, str. Musicescu G., 23, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2010-11-19
Criuleni, Hîrtopul Mic |
||
Administrator |
2007-12-19 - 2008-12-09
Făleşti, str. Bălţului, 1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2003-02-20 - 2019-10-24
Ialoveni, Văsieni |
||
Administrator |
2007-12-21
Bălţi, str. Decebal, 18 |
||
Administrator |
1994-11-04
Briceni, Lipcani, str. Maiakovski Vl., 8 |
||
1996-07-18 - 2009-04-21
Taraclia, Tvardiţa, str. Lazo S., 212 |
|||
Lichidator Administrator |
1994-02-24 - 2017-02-20
Orhei, str. Mahu Vasile, 118 |
||
Administrator |
2008-01-09
Bălţi, str. Suceava, 20, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2002-06-03 - 2017-03-17
Drochia, Mîndîc |
||
Administrator |
2004-08-12 - 2020-09-14
Briceni, Trebisăuţi |
||
Administrator |
2013-02-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 106 |
||
Administrator |
1996-10-14 - 2010-06-15
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 139, ap.(of.) 41 |